序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 彭云光 | 100% | 6000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
罗轩
|
|
2 |
李阳
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-10-29 | 经营范围变更 |
技术开****、技术服务、技术咨询、成果转让:计算机信息技术、计算机网络技术、计算机软硬件、电子产品、数码产品;销售:计算机软硬件、电子产品、数码产品。
|
技术开****、技术服务、技术咨询、成果转让:区块链技术、互联网技术、大数据技术、计算机信息技术、计算机网络技术、计算机软硬件、电子产品、数码产品;销售:计算机软硬件、电子产品、数码产品(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
2 | 2019-05-14 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:王万兴;原联络员固定电话:****-********;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:王万兴;原财务负责人固定电话:;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:罗轩;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:罗轩;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
3 | 2019-05-14 | 法定代表人变更 |
王万兴
|
罗轩
|
4 | 2019-05-14 | 高级管理人员备案 |
姓名: 李阳; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 王万兴; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [退出]
|
姓名: 李阳; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 罗轩; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [新增]
|
5 | 2019-05-07 | 高级管理人员备案 |
姓名: 吴育英; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]姓名: 王万兴; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理
|
姓名: 李阳; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]姓名: 王万兴; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理
|
6 | 2019-01-29 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:彭云光;原联络员固定电话:****-********;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:彭云光;原财务负责人固定电话:********;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:王万兴;现联络员固定电话:****-********;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:王万兴;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
7 | 2019-01-29 | 高级管理人员备案 |
姓名: 彭云光; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [退出]姓名: 王重阳; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]
|
姓名: 吴育英; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]姓名: 王万兴; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [新增]
|
8 | 2019-01-29 | 法定代表人变更 |
彭云光
|
王万兴
|
9 | 2018-06-06 | 注册资本(金)变更 |
**
|
****
|
10 | 2018-06-06 | 名称变更 |
杭州燕居科技有限公司
|
杭州燕居网络科技有限公司
|