序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 蒋正芬 | 70% | 3888.88885万人民币 |
2 | 徐国香 | 30% | 1666.66665万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
徐国香
|
|
2 |
蒋正芬
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-05-22 | 名称变更 |
杭州格文光电科技有限公司
|
浙江中宝生物科技有限公司
|
2 | 2019-05-17 | 注册资本(金)变更 |
***
|
****.****
|
3 | 2019-05-17 | 经营范围变更 |
服务:光电产品的技术开****;批****、零售:灯具、建筑材料、五金、机电设备、塑料包装、装饰材料、仪器仪表、医疗器械(限一类、二类);货物进出口(国家法律、行政法规规定禁止经营的项目除外,法律、行政法规规定限制经营的项目取得许可证后方可经营)。
|
服务:生物技术、光电产品的技术开****、技术转让、技术咨询、技术服务,化妆品研****,经济信息咨询(除证券、期货),包装设计;销售(含网上销售):化妆品,药品经营(凭有效许可证经营),第一类医疗器械,电子产品及辅助设备(除电子出版物),日用百货,五金电器;食品经营(凭有效许可证经营);货物进出口(国家法律、行政法规规定禁止经营的项目除外,法律、行政法规规定限制经营的项目取得许可证后方可经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
4 | 2019-05-17 | 住所变更 |
杭州余杭区乔司街道鑫业路**号*-***室
|
浙江省杭州市江干区红街天城*幢****室
|
5 | 2019-05-17 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 徐国香; 出资额: ***万; 百分比: **%姓名: 王国辉; 出资额: ***万; 百分比: **% [退出]
|
姓名: 蒋正芬; 出资额: ****.*****万; 百分比: **% [新增]姓名: 徐国香; 出资额: ****.*****万; 百分比: **%
|
6 | 2019-05-17 | 高级管理人员备案 |
姓名: 徐国香; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理姓名: 王国辉; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]
|
姓名: 徐国香; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理姓名: 蒋正芬; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]
|
7 | 2015-11-26 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:******** 组织机构代码证:无
|
统一社会信用代码:9********301965
|
8 | 2015-11-26 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:***** 组织机构代码证:无
|
统一社会信用代码:*****5
|
9 | 2014-11-20 | 住所变更 |
住所: 杭州市下城区甘长路**号***室
一般经营项目: 服务:光电产品的技术开****批****、零售:灯具货物进出口(国家法律、行政法规规定禁止经营的项目除外,法律、行政法规规定限制经营的项目取得许可证后方可经营)。
电话:
|
住所: 杭州余杭区乔司街道鑫业路**号*-***室 一般经营项目: 服务:光电产品的技术开****批****、零售:灯具、建筑材料、五金、机电设备、塑料包装、装饰材料、仪器仪表、医疗器械(限一类、二类)货物进出口(国家法律、行政法规规定禁止经营的项目除外,法律、行政法规规定限制经营的项目取得许可证后方可经营)。 电话:
|
10 | 2014-06-30 | 法定代表人变更 |
法定代表人(负责人): 林仁贤;注册资本: ***万人民币元;股东: 王国辉, **万;林仁贤, ***万;组织机构: 林仁贤 职务: 执行董事兼总经理;王国辉 职务: 监事;
|
法定代表人(负责人): 徐国香;注册资本: ***万人民币元;股东: 王国辉, ***万;徐国香, ***万;组织机构: 王国辉 职务: 监事;徐国香 职务: 执行董事兼总经理;
|