序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 寿峻峰 | 43% | 43万人民币 |
2 | 张瑞明 | 36% | 36万人民币 |
3 | 韩啸 | 21% | 21万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
许伟良
|
|
2 |
张瑞明
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
杭州网****网络信息技术有限公司上海分公司
|
范怡 | 2008-05-09 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2015-10-20 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********72464
组织机构代码证:无
|
统一社会信用代码:9********224250
|
2 | 2015-10-20 | 注册资本(金)变更 |
注册资本: 200万人民币元;股东: 韩啸, 21万;张瑞明, 36万;寿峻峰, 43万;吴军, 100万;
|
注册资本: 100万人民币元;股东: 韩啸, 21万;张瑞明, 36万;寿峻峰, 43万;
|
3 | 2015-06-03 | 许可经营项目变更 |
许可经营项目: 第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务业务)(不包含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、文化、广播电影电视节目和电子公告等内容的信息业务)(增值电信业务经营许可证有效期至2014年11月07日)。;
营业期限: 2004-6-8 至 2014-6-7;
|
许可经营项目: ; 营业期限: 2015-6-3 至 9999-9-9;
|
4 | 2011-11-15 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
法定代表人(负责人): 寿峻峰;组织机构: 寿峻峰 职务: 执行董事兼总经理;张瑞明 职务: 监事;
|
法定代表人(负责人): 许伟良;组织机构: 许伟良 职务: 执行董事兼总经理;张瑞明 职务: 监事;
|
5 | 2011-01-17 | 法定代表人变更 |
法定代表人(负责人): 吴军;注册资本: ****万人民币元;股东: 韩啸, **万;张瑞明, **万;寿峻峰, **万;吴军, ***万;组织机构: 寿峻峰 职务: 总经理;吴军 职务: 执行董事;张瑞明 职务: 监事;
|
法定代表人(负责人): 寿峻峰;注册资本: ***万人民币元;股东: 韩啸, **万;张瑞明, **万;寿峻峰, **万;吴军, ***万;组织机构: 寿峻峰 职务: 执行董事兼总经理;张瑞明 职务: 监事;
|
6 | 2010-08-11 | 住所变更 |
住所: 拱墅区红石中央大厦***室
电话:
|
住所: 拱墅区红石中央大厦***室 电话:
|
7 | 2010-08-11 | 住所(营业场所、地址)变更 |
住所: 拱墅区红石中央大厦405室
|
住所: 拱墅区红石中央大厦503室
|
8 | 2010-05-07 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: 第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务业务)(不包含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、文化、广播电影电视节目和电子公告等内容的信息业务)(增值电信业务经营许可证有效期至2009年11月08日)计算机软件、网络信息技术、自动化工程的技术开****、技术咨询;计算机软件、电子产品的销售;其他无需报经审批的一切合法项目。;
|
一般经营项目: 计算机软件、网络信息技术、自动化工程的技术开****、技术咨询;计算机软件、电子产品的销售;其他无需报经审批的一切合法项目。;
|
9 | 2009-09-16 | 经营范围变更 |
经营范围: 计算机软件、网络信息技术、自动化工程的技术开****、技术咨询;计算机软件、电子产品的销售;其他无需报经审批的一切合法项目。;
|
经营范围: 第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务业务)(不包含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、文化、广播电影电视节目和电子公告等内容的信息业务)(增值电信业务经营许可证有效期至2009年11月08日)计算机软件、网络信息技术、自动化工程的技术开****、技术咨询;计算机软件、电子产品的销售;其他无需报经审批的一切合法项目。;
|
10 | 2009-06-11 | 法定代表人变更 |
法定代表人(负责人): 寿峻峰;注册资本: ***万人民币元;实收资本: ***万人民币元;股东: 韩啸, **万;张瑞明, **万;寿峻峰, **万;组织机构: 韩啸 职务: 监事;寿峻峰 职务: 执行董事;寿峻峰 职务: 总经理;
|
法定代表人(负责人): 吴军;注册资本: ****万人民币元;实收资本: ***万人民币元;股东: 韩啸, **万;张瑞明, **万;寿峻峰, **万;吴军, ***万;组织机构: 寿峻峰 职务: 总经理;吴军 职务: 执行董事;张瑞明 职务: 监事;
|