序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李真元 | 51% | 25.5万人民币 |
2 | 王思维 | 30% | 15万人民币 |
3 | 王伟 | 19% | 9.5万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李真元
|
|
2 |
石之路
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-08-23 | 住所变更 |
住所: 杭州市西湖区教工路***号一层西***室
|
住所: 杭州市余杭区仓前街道文一西路****号*幢***室-*
|
2 | 2016-08-23 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********70420
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********75555P
|
3 | 2014-06-27 | 住所变更 |
住所: 西湖区教工路***号一层西***室
实收资本: **万
股东: 何子英, *万 石之路, *万 庄育萍, *.*万 宋宇, *.*万 李真元, **万
电话:
|
住所: 杭州市西湖区教工路***号一层西***室 实收资本: *万 股东: 王伟, *.*万 王思维, **万 李真元, **.*万 电话:
|
4 | 2013-07-12 | 住所变更 |
住所: 拱墅区丰潭路***号*幢***室
一般经营项目: 计算机软硬件、网络技术的技术开****、技术服务图文设计计算机软硬件的销售。
电话:
|
住所: 西湖区教工路***号一层西***室 一般经营项目: 服务:计算机软硬件、网络技术的技术开****、技术服务,图文设计批****、零售:计算机软硬件。 电话:
|
5 | 2013-04-27 | 投资人(股权)备案 |
股东: 何子英, *万;庄育萍, *万;李真元, **万;组织机构: 李真元 职务: 执行董事兼总经理;戚佳良 职务: 监事; [退出]
|
股东: 何子英, *万;石之路, *万; [新增]庄育萍, *.*万;宋宇, *.*万; [新增]李真元, **万;组织机构: 李真元 职务: 执行董事兼总经理;石之路 职务: 监事; [新增]
|