序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杭州口腔医院集团有限公司 | 100% | 1000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
林海燕
|
|
2 |
陈丹鹏
|
|
3 |
王毅
|
|
4 |
赵敏
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-09-29 | 经营范围变更 |
许可项目:医疗服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|
许可项目:医疗服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
|
2 | 2021-09-29 | 高级管理人员备案 |
姓名: 林海燕; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 林海燕; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 王毅; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 赵敏; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 陈丹鹏; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
姓名: 林海燕; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 王毅; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 赵敏; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 陈丹鹏; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 陈丹鹏; 证件号码: ******************; 职位: 经理;
|
3 | 2021-09-29 | 法定代表人变更 |
林海燕
|
陈丹鹏
|
4 | 2021-09-23 | 法定代表人变更 |
陈丹鹏
|
林海燕
|
5 | 2021-09-23 | 高级管理人员备案 |
姓名: 林海燕; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 王毅; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 赵敏; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 陈丹鹏; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 陈丹鹏; 证件号码: ******************; 职位: 经理;
|
姓名: 林海燕; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 林海燕; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 王毅; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 赵敏; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 陈丹鹏; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
6 | 2021-09-23 | 经营范围变更 |
许可项目:医疗服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
|
许可项目:医疗服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|
7 | 2021-01-19 | 经营范围变更 |
营利性医疗机构筹建;销售:卫生消毒用品;研****、销售:第一类、二类医疗器械。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
许可项目:医疗服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
|
8 | 2020-04-13 | 高级管理人员备案 |
姓名: 林海燕; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 王仁飞; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; [退出]姓名: 王仁飞; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [退出]姓名: 王毅; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 赵敏; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
姓名: 林海燕; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 王毅; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 赵敏; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 陈丹鹏; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; [新增]姓名: 陈丹鹏; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [新增]
|
9 | 2020-04-13 | 法定代表人变更 |
王仁飞
|
陈丹鹏
|
10 | 2020-04-13 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:许海燕;原联络员固定电话:****-********;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:*********@qq.com;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:寿叶飞;原财务负责人固定电话:;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:*****;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:郭怀杰;现联络员固定电话:****-********;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:*********@qq.com;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:寿叶飞;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:*****;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|