序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李玲 | 70% | 201.6万人民币 |
2 | 周静闻 | 30% | 86.4万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李玲
|
|
2 |
周静闻
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-06-04 | 出资比例备案 |
姓名: 周静闻; 出资额: ***.*万; 百分比: **%姓名: 李玲; 出资额: ***.*万; 百分比: **%
|
姓名: 周静闻; 出资额: **.*万; 百分比: **%姓名: 李玲; 出资额: ***.*万; 百分比: **%
|
2 | 2017-09-15 | 经营范围(业务范围)变更 |
经销:建材、塑料制品、化工产品(除化学危险品及易制毒化学品)、轻纺产品、**
|
经销加工:建材、金属材料、塑料制品、化工产品(除化学危险品及易制毒化学品)、轻纺产品**(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
3 | 2017-09-15 | 住所(营业场所、地址)变更 |
萧山区北干街道塘湾钢材交易中心****号
|
浙江省杭州市萧山区北干街道北塘东路*号
|
4 | 2016-06-15 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****
组织机构代码证:757234239
|
统一社会信用代码:*****4
|
5 | 2014-02-17 | 营业期限(有效期限、驻在期限)变更 |
营业期限: 2004-2-6 至 2014-2-5;
|
营业期限: 2004-2-6 至 9999-9-9;
|
6 | 2013-10-17 | 投资人(股权)变更 |
股东: 邵月仙, ***.*万; [退出]高秀英, ***.*万; [退出]组织机构: 李玲 职务: 经理;李玲 职务: 执行董事;邵月仙 职务: 监事; [退出]
|
股东: 周静闻, ***.*万; [新增]李玲, ***.*万;组织机构: 李玲 职务: 执行董事兼总经理;周静闻 职务: 监事; [新增]
|
7 | 2011-06-22 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
法定代表人(负责人): 高秀英;组织机构: 高秀英 职务: 经理;高秀英 职务: 执行董事;邵月仙 职务: 监事;
|
法定代表人(负责人): 李玲;组织机构: 李玲 职务: 经理;李玲 职务: 执行董事;邵月仙 职务: 监事;
|
8 | 2011-03-11 | 名称变更 |
企业名称: 杭州顺昌钢材有限公司;
行业: 矿产品、建材及化工产品批****;
注册号: ********673;
|
企业名称: 杭州萧山顺昌物资有限公司; 行业: 建材批****; 注册号: ********40447;
|