序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-08-19 | 上级企业变更 |
企业名称: 中国农业银行股份有限公司; 注册号: *****;
|
企业名称: 中国农业银行股份有限公司; 注册号: *****;
|
2 | 2021-08-19 | 负责人变更 |
吴振国 [退出]
|
张鹏程 [新增]
|
3 | 2019-12-30 | 负责人变更 |
陈方 [退出]
|
吴振国 [新增]
|
4 | 2019-12-30 | 企业类型变更 |
其他股份有限公司分公司(非上市)
|
股份有限公司分公司(上市、国有控股)
|
5 | 2019-05-27 | 负责人变更 |
胡一 [退出]
|
陈方 [新增]
|
6 | 2017-09-28 | 负责人变更 |
莫晓峰 [退出]
|
胡一 [新增]
|
7 | 2017-09-28 | 法定代表人变更 |
莫晓峰
|
胡一
|
8 | 2016-04-08 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****
组织机构代码证:759523915
|
统一社会信用代码:*****G
|
9 | 2014-03-27 | 负责人变更 |
法定代表人(负责人): 方振; [退出]
|
法定代表人(负责人): 莫晓峰; [新增]
|
10 | 2014-03-27 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
法定代表人(负责人): 方振;
|
法定代表人(负责人): 莫晓峰;
|