序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-04-19 | 经营范围变更 |
经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务,经营范围以批准文件所列的为准;代理:机动车辆保险、家庭财产保险、健康保险、企业财产保险、人寿保险、意外伤害保险、与贷款标的物相关的财产保险(凭证经营)※
|
许可项目:银行业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。(在总公司经营范围内从事经营活动)
|
2 | 2021-05-07 | 负责人变更 |
王学民 [退出]
|
余树军 [新增]
|
3 | 2021-05-07 | 企业类型变更 |
股份有限公司分公司(非上市、国有控股)
|
股份有限公司分公司(上市、国有控股)
|
4 | 2019-10-18 | 负责人变更 |
王建文 [退出]
|
王学民 [新增]
|
5 | 2017-01-10 | 负责人变更 |
法定代表人(负责人): 方柏根; [退出]许可经营项目: 经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务,经营范围以批准文件所列的为准;代理:机动车辆保险、家庭财产保险、健康保险、企业财产保险、人寿保险、意外伤害保险、与贷款标的物相关的财产保险(有效期至****年*月**日止)※;
|
法定代表人(负责人): 王建文; [新增]许可经营项目: 经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务,经营范围以批准文件所列的为准;代理:机动车辆保险、家庭财产保险、健康保险、企业财产保险、人寿保险、意外伤害保险、与贷款标的物相关的财产保险(凭证经营)※;
|
6 | 2017-01-10 | 法定代表人变更 |
法定代表人(负责人): 方柏根;许可经营项目: 经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务,经营范围以批准文件所列的为准;代理:机动车辆保险、家庭财产保险、健康保险、企业财产保险、人寿保险、意外伤害保险、与贷款标的物相关的财产保险(有效期至****年*月**日止)※;
|
法定代表人(负责人): 王建文;许可经营项目: 经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务,经营范围以批准文件所列的为准;代理:机动车辆保险、家庭财产保险、健康保险、企业财产保险、人寿保险、意外伤害保险、与贷款标的物相关的财产保险(凭证经营)※;
|
7 | 2016-04-01 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****
组织机构代码证:70427056X
|
统一社会信用代码:*****6XD
|
8 | 2013-04-22 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
法定代表人(负责人): 方小明;许可经营项目: 经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务,经营范围以批准文件所列的为准;代理:机动车辆保险、家庭财产保险、健康保险、企业财产保险、人寿保险、意外伤害保险、与贷款标的物相关的财产保险(有效期至2012年9月12日止)※;
|
法定代表人(负责人): 方柏根;许可经营项目: 经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务,经营范围以批准文件所列的为准;代理:机动车辆保险、家庭财产保险、健康保险、企业财产保险、人寿保险、意外伤害保险、与贷款标的物相关的财产保险(有效期至2015年9月12日止)※;
|
9 | 2011-08-12 | 住所(营业场所、地址)变更 |
住所: 千岛湖镇新安北路2号
法定代表人(负责人): 杨侠全
电话:
|
住所: 千岛湖镇新安大街20-27号 法定代表人(负责人): 方小明 电话:
|
10 | 2010-04-26 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: 经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务,经营范围以批准文件所列的为准※;
|
一般经营项目: ;
|