序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-21 | 负责人变更 |
黄鹏 [退出]
|
杨慧 [新增]
|
2 | 2021-04-13 | 负责人变更 |
叶富华 [退出]
|
黄鹏 [新增]
|
3 | 2021-04-13 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:李菁;原联络员固定电话:******** ***********;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:;原联络人员证件号码:;原财务负责人姓名:叶琦晖;原财务负责人固定电话:********;原财务负责人移动电话:;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:;原财务负责人身份证件号码:
|
现联络员姓名:范珑;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:叶琦晖;现财务负责人固定电话:********;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:;现财务负责人身份证件号码:******************
|
4 | 2019-11-21 | 负责人变更 |
王德军 [退出]
|
叶富华 [新增]
|
5 | 2017-10-18 | 负责人变更 |
黄剑宏 [退出]
|
王德军 [新增]
|
6 | 2017-10-18 | 法定代表人变更 |
黄剑宏
|
王德军
|
7 | 2016-11-24 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****
组织机构代码证:566092629
|
统一社会信用代码:*****G
|
8 | 2014-05-08 | 负责人变更 |
法定代表人(负责人): 唐健; [退出]
|
法定代表人(负责人): 黄剑宏; [新增]
|
9 | 2014-05-08 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
法定代表人(负责人): 唐健;
|
法定代表人(负责人): 黄剑宏;
|
10 | 2013-11-27 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
法定代表人(负责人): 郑涛;
|
法定代表人(负责人): 唐健;
|