序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-11-26 | 负责人变更 |
庞晓丽 [退出]
|
赵波 [新增]
|
2 | 2016-12-20 | 负责人变更 |
裴承刚 [退出]
|
庞晓丽 [新增]
|
3 | 2016-12-20 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
裴承刚
|
庞晓丽
|
4 | 2015-12-18 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********82742L
|
5 | 2015-12-18 | 负责人变更 |
陈爱华 [退出]
|
裴承刚 [新增]
|
6 | 2015-12-18 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
陈爱华
|
裴承刚
|
7 | 2014-02-18 | 负责人变更 |
黄永庆 [退出]
|
陈爱华 [新增]
|
8 | 2014-02-18 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
黄永庆
|
陈爱华
|
9 | 2013-04-12 | 负责人变更 |
周琦 [退出]
|
黄永庆 [新增]
|
10 | 2013-04-12 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
周琦
|
黄永庆
|