序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-07-03 | 负责人变更 |
陈敬辉 [退出]
|
郦巍 [新增]
|
2 | 2016-04-25 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****
组织机构代码证:732014897
|
统一社会信用代码:*****7
|
3 | 2014-12-11 | 负责人变更 |
任丽美 [退出]
|
陈敬辉 [新增]
|
4 | 2014-12-11 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
任丽美
|
陈敬辉
|
5 | 2013-04-25 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
王勇川
|
任丽美
|
6 | 2011-06-03 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
吴峻
|
王勇川
|
7 | 2011-03-28 | 名称变更 |
广东****展银行股份有限公司杭州湖墅支行
|
广****银行股份有限公司杭州湖墅支行
|
8 | 2007-11-13 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
岑焱
|
吴峻
|
9 | 2007-11-13 | 变更注册号 |
注册号: ********952
|
注册号: ********
|
10 | 2005-02-16 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
谌福民
|
岑焱
|