序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 浙江乐富智汇园投资管理有限公司 | 45% | 4500.0万人民币 |
2 | 浙江康达工业设计有限公司 | 19.6% | 1960.0万人民币 |
3 | 杭州振兴箱包有限公司 | 11% | 1100.0万人民币 |
4 | 杭州丽珠投资有限公司 | 11% | 1100.0万人民币 |
5 | 宗良 | 6.7% | 670.0万人民币 |
6 | 海宁科峰投资有限公司 | 6.7% | 670.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杨宝庆
|
|
2 |
李云峰
|
|
3 |
宗良
|
|
4 |
洪纪云
|
|
5 |
任鸣豪
|
|
6 |
袁利平
|
|
7 |
洪强
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-04-28 | 高级管理人员备案 |
姓名: 任鸣豪; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 宗良; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 李云峰; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 杨宝庆; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 洪纪云; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 袁利平; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 郑攻文; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [退出]姓名:倪飞飞;证件号码:******************; 职位: 财务负责人;
|
姓名: 任鸣豪; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 宗良; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 李云峰; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 杨宝庆; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 洪强; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [新增]姓名: 洪纪云; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 袁利平; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名:倪飞飞;证件号码:******************; 职位: 财务负责人;
|
2 | 2022-04-28 | 章程修正案备案 |
|
|
3 | 2022-04-28 | 住所变更 |
浙江省杭州市拱墅区金华路**-*号
|
浙江省杭州市拱墅区祥符街道萍水东街***号*幢(*-***室、*-***室)
|
4 | 2021-12-28 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 浙江乐富智汇园投资管理有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **%;企业名称: 浙江康达工业设计有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **.*%;企业名称: 杭州丽珠投资有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **%;企业名称: 杭州振兴箱包有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **%;姓名: 宗良; 出资额: ***万; 百分比: *.*%;企业名称: 浙江科峰有机硅有限公司; 出资额: ***万; 百分比: *.*%; [退出]
|
企业名称: 浙江乐富智汇园投资管理有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **%;企业名称: 浙江康达工业设计有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **.*%;企业名称: 杭州丽珠投资有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **%;企业名称: 杭州振兴箱包有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **%;姓名: 宗良; 出资额: ***万; 百分比: *.*%;企业名称: 海宁科峰投资有限公司; 出资额: ***万; 百分比: *.*%; [新增]
|
5 | 2021-12-28 | 高级管理人员备案 |
姓名: 周旭一; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 宗良; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 李云峰; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 杨宝庆; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 洪纪云; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 袁利平; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 郑攻文; 证件号码: ******************; 职位: 经理;
|
姓名: 任鸣豪; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 宗良; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 李云峰; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 杨宝庆; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 洪纪云; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 袁利平; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 郑攻文; 证件号码: ******************; 职位: 经理;
|
6 | 2020-11-24 | 高级管理人员备案 |
姓名: 周旭一; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 孙轶黎; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [退出]姓名: 宗良; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 李云峰; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 杨宝庆; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 洪纪云; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 袁利平; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
姓名: 周旭一; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 宗良; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 李云峰; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 杨宝庆; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 洪纪云; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 袁利平; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 郑攻文; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [新增]
|
7 | 2018-09-26 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限至: 2029-07-27
|
营业期限至: 2029-07-27
|
8 | 2018-09-26 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 浙江乐富智汇园投资管理有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **%企业名称: 杭州康达皮塑制品有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **.*%企业名称: 杭州丽珠投资有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **%企业名称: 杭州振兴箱包有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **%姓名: 宗良; 出资额: ***万; 百分比: *.*%企业名称: 浙江科峰有机硅有限公司; 出资额: ***万; 百分比: *.*%
|
企业名称: 浙江乐富智汇园投资管理有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **%企业名称: 浙江康达工业设计有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **.*% [名称变更]企业名称: 杭州丽珠投资有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **%企业名称: 杭州振兴箱包有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **%姓名: 宗良; 出资额: ***万; 百分比: *.*%企业名称: 浙江科峰有机硅有限公司; 出资额: ***万; 百分比: *.*%
|
9 | 2017-09-28 | 高级管理人员备案 |
姓名: 周旭一; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 孙轶黎; 证件号码: ******************; 职位: 总经理姓名: 宗良; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 李云峰; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 杨宝庆; 证件号码: ******************; 职位: 董事长姓名: 翁振华; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出]姓名: 袁利平; 证件号码: ******************; 职位: 监事
|
姓名: 周旭一; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 孙轶黎; 证件号码: ******************; 职位: 经理姓名: 宗良; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 李云峰; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 杨宝庆; 证件号码: ******************; 职位: 董事长姓名: 洪纪云; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]姓名: 袁利平; 证件号码: ******************; 职位: 监事
|
10 | 2017-07-18 | 注册资本(金)变更 |
*****
|
*****
|