序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杭州板桥纸业有限公司 | 70% | 1050万人民币 |
2 | 浙江板桥清园环保集团有限公司 | 30% | 450万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
孙爱儿
|
|
2 |
徐君
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-06-23 | 高级管理人员备案 |
姓名: 何素平; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 孙爱儿; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理;
|
姓名: 孙爱儿; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理;姓名: 徐君; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]
|
2 | 2020-12-17 | 法定代表人变更 |
何素平
|
孙爱儿
|
3 | 2020-12-17 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 杭州板桥纸业有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **%;企业名称: 浙江板桥清园环保集团有限公司; 出资额: ***万; 百分比: **%;
|
企业名称: 杭州板桥纸业有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **%;企业名称: 浙江板桥清园环保集团有限公司; 出资额: ***万; 百分比: **%;
|
4 | 2020-12-17 | 高级管理人员备案 |
姓名: 何素平; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理;姓名: 陈瑞英; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]
|
姓名: 何素平; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 孙爱儿; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [新增]
|
5 | 2017-10-12 | 法定代表人变更 |
冯军
|
何素平
|
6 | 2017-10-12 | 住所变更 |
杭州富阳区春江街道八一村工业小区*号
|
浙江省杭州市富阳区春江街道八一村工业小区*号
|
7 | 2016-08-12 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
法定代表人(负责人): 俞成胜;组织机构: 俞荣珍 职务: 监事;喻建军 职务: 执行董事兼总经理;
|
法定代表人(负责人): 冯军;组织机构: 陈瑞英 职务: 监事;冯军 职务: 执行董事兼总经理;
|
8 | 2016-07-26 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********46268
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********36833T
|
9 | 2016-07-26 | 住所(营业场所、地址)变更 |
住所: 富阳市春江街道八一村工业小区*号
法定代表人(负责人): 喻建军
|
住所: 杭州富阳区春江街道八一村工业小区*号
法定代表人(负责人): 俞成胜
|
10 | 2014-07-16 | 住所(营业场所、地址)变更 |
住所: 富阳市春江街道八一村八一工业区*-*号第*幢***室
一般经营项目: 废纸渣、废塑料加工项目的筹建(不得从事生产经营活动)。
许可经营项目: 无。
营业期限: ****-**-** 至 ****-**-**
电话:
|
住所: 富阳市春江街道八一村工业小区*号 一般经营项目: 许可经营项目: 处理造纸废渣制造、销售:塑料粒子。 营业期限: ****-**-** 至 ****-**-** 电话:
|