序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-04-01 | 负责人变更 |
孙永锡 [退出]
|
黄进林 [新增]
|
2 | 2017-08-29 | 负责人变更 |
汤卫东 [退出]
|
孙永锡 [新增]
|
3 | 2017-08-29 | 营业场所变更 |
杭州市下城区朝晖路***号,嘉汇大厦*号楼**-*室
|
浙江省杭州市下城区朝晖路***号,嘉汇大厦*号楼**-*室-A
|
4 | 2017-08-29 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
汤卫东
|
孙永锡
|
5 | 2016-05-04 | 其他事项备案 |
联络员:无,财务员:无
|
联络员:金莉芳,财务员:金莉芳
|
6 | 2016-05-04 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********454897
|
7 | 2015-07-10 | 名称变更 |
企业名称: 民太安财产保险公估有限公司浙江分公司;
|
企业名称: 民太安财产保险公估股份有限公司浙江分公司;
|
8 | 2014-10-20 | 负责人变更 |
法定代表人(负责人): 梁平华; [退出]
|
法定代表人(负责人): 汤卫东; [新增]
|
9 | 2014-10-20 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
法定代表人(负责人): 梁平华;
|
法定代表人(负责人): 汤卫东;
|
10 | 2013-07-02 | 名称变更 |
企业名称: 民太安保险公估股份有限公司浙江分公司;
企业类型: 有限责任公司分公司(国有控股);
|
企业名称: 民太安财产保险公估有限公司浙江分公司; 企业类型: 一人有限责任公司分公司(私营法人独资);
|