序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-06 | 负责人变更 |
吴坚 [退出]
|
钱钊君 [新增]
|
2 | 2021-08-11 | 负责人变更 |
王峰 [退出]
|
吴坚 [新增]
|
3 | 2019-08-08 | 负责人变更 |
郑慧顺 [退出]
|
王峰 [新增]
|
4 | 2019-08-08 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:周成帅;原联络员固定电话:****-********;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:郑历;原财务负责人固定电话:;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:王峰;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:郑历;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
5 | 2019-03-18 | 负责人变更 |
王峰 [退出]
|
郑慧顺 [新增]
|
6 | 2018-09-17 | 住所变更 |
杭州余杭区余杭街道欣龙华府公寓*幢***室
|
浙江省杭州市余杭区仓前街道文一西路****号龙舟大厦***室
|
7 | 2017-01-16 | 名称变更 |
企业名称: 泰康人寿保险股份有限公司浙江分公司余杭区第一营销服务部;
|
企业名称: 泰康人寿保险有限责任公司浙江杭州余杭第一营销服务部;
|
8 | 2015-11-18 | 负责人变更 |
法定代表人(负责人): 郑伟祥; [退出]
|
法定代表人(负责人): 王峰; [新增]
|
9 | 2015-11-18 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****
组织机构代码证:无
|
统一社会信用代码:*****H
|
10 | 2015-11-18 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
法定代表人(负责人): 郑伟祥;
|
法定代表人(负责人): 王峰;
|