序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-07-02 | 负责人变更 |
王倬彦 [退出]
|
潘利红 [新增]
|
2 | 2020-07-31 | 负责人变更 |
潘利红 [退出]
|
王倬彦 [新增]
|
3 | 2017-12-27 | 负责人变更 |
高勇 [退出]
|
潘利红 [新增]
|
4 | 2017-12-27 | 法定代表人变更 |
高勇
|
潘利红
|
5 | 2016-08-17 | 负责人变更 |
法定代表人(负责人): 钟铭; [退出]
|
法定代表人(负责人): 高勇; [新增]
|
6 | 2016-08-17 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
法定代表人(负责人): 钟铭;
|
法定代表人(负责人): 高勇;
|
7 | 2016-06-14 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****
组织机构代码证:无
|
统一社会信用代码:*****6
|
8 | 2015-05-19 | 负责人变更 |
法定代表人(负责人): 叶青; [退出]
|
法定代表人(负责人): 钟铭; [新增]
|
9 | 2015-05-19 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
法定代表人(负责人): 叶青;
|
法定代表人(负责人): 钟铭;
|
10 | 2014-05-30 | 住所变更 |
住所: 萧山区北干街道金城路***号二层、***-***号(连续双号)*-*层
电话:
|
住所: 萧山区北干街道市心中路***号 电话:
|