序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-10-12 | 负责人变更 |
高叶军 [退出]
|
高哲奇 [新增]
|
2 | 2019-10-16 | 负责人变更 |
朱水军 [退出]
|
高叶军 [新增]
|
3 | 2016-06-17 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****
组织机构代码证:788287843
|
统一社会信用代码:*****D
|
4 | 2015-09-11 | 负责人变更 |
法定代表人(负责人): 孙杨琦; [退出]
|
法定代表人(负责人): 朱水军; [新增]
|
5 | 2015-09-11 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
法定代表人(负责人): 孙杨琦;
|
法定代表人(负责人): 朱水军;
|
6 | 2012-03-20 | 名称变更 |
企业名称: 中国农业银行股份有限公司杭州益农分理处;
许可经营项目: 办理人民币存款、贷款、结算业务;代理****行、代理兑付政府债券;代理收付款项;经中国人民银行批准的其他业务**;
|
企业名称: 中国农业银行股份有限公司杭州益农支行; 许可经营项目: 吸收公众存款;****放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据贴现;代理****行金融债券;代理****行、代理兑付、销售政府债券;代理收付款项及代理保险业务;通过上级行办理代客外汇买卖;经营上级行在中国银行业监督管理委员会批准的业务范围内授权的其他业务**;
|
7 | 2011-03-04 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
法定代表人(负责人): 郭新飞;
|
法定代表人(负责人): 孙杨琦;
|
8 | 2009-11-04 | 名称变更 |
企业名称: 中国农业银行杭州市萧山支行益农分理处;
住所: 萧山区益农镇益农大道;
企业类型: 全民所有制分支机构(非法人);
一般经营项目: 办理人民币存款、贷款、结算业务;代理****行、代理兑付政府债券;代理收付款项**;
|
企业名称: 中国农业银行股份有限公司杭州益农分理处; 住所: 萧山区益农镇益农路87号; 企业类型: 股份有限公司分公司(非上市、国有控股); 一般经营项目: ;
|
9 | 2008-05-08 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
法定代表人(负责人): 任如兰;注册号: ********085;
|
法定代表人(负责人): 郭新飞;注册号: ********62959;
|
10 | 2004-07-16 | 名称变更 |
企业名称:中国农业银行杭州市萧山支行航坞路分理处;经营场所:瓜沥镇航坞路西与航民路交叉口;
|
企业名称:中国农业银行杭州市萧山支行益农分理处;经营场所:萧山区益农镇益农大道;
|