序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-03-07 | 负责人变更 |
王辉辉 [退出]
|
王成杰 [新增]
|
2 | 2022-03-07 | 上级企业变更 |
企业名称: 中国农业银行股份有限公司; 注册号: ;
|
企业名称: 中国农业银行股份有限公司; 注册号: ;
|
3 | 2020-09-16 | 负责人变更 |
许凯 [退出]
|
王辉辉 [新增]
|
4 | 2020-09-16 | 上级企业变更 |
企业名称: 中国农业银行股份有限公司; 注册号: *****;
|
企业名称: 中国农业银行股份有限公司; 注册号: ;
|
5 | 2018-03-27 | 企业类型变更 |
其他股份有限公司分公司(非上市)
|
股份有限公司分公司(上市)
|
6 | 2017-06-01 | 负责人变更 |
来俊 [退出]
|
许凯 [新增]
|
7 | 2017-06-01 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
来俊
|
许凯
|
8 | 2016-11-21 | 负责人变更 |
法定代表人(负责人): 郑旭峰; [退出]
|
法定代表人(负责人): 朱俊; [新增]
|
9 | 2016-11-21 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
法定代表人(负责人): 郑旭峰;
|
法定代表人(负责人): 朱俊;
|
10 | 2016-11-15 | 负责人变更 |
法定代表人(负责人): 陈喜乐; [退出]
|
法定代表人(负责人): 郑旭峰; [新增]
|