序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-04-07 | 上级企业变更 |
企业名称: 中国农业银行股份有限公司杭州保俶支行; 注册号: ;
|
企业名称: 中国农业银行股份有限公司; 注册号: ;
|
2 | 2021-04-07 | 负责人变更 |
吴华东 [退出]
|
刘磊 [新增]
|
3 | 2018-07-31 | 负责人变更 |
陈春春 [退出]
|
吴华东 [新增]
|
4 | 2018-07-31 | 上级企业变更 |
企业名称: 中国农业银行股份有限公司杭州保俶支行; 注册号: *****
|
企业名称: 中国农业银行股份有限公司杭州保俶支行; 注册号:
|
5 | 2018-07-31 | 法定代表人变更 |
陈春春
|
吴华东
|
6 | 2018-03-27 | 负责人变更 |
肖天白 [退出]
|
陈春春 [新增]
|
7 | 2018-03-27 | 法定代表人变更 |
肖天白
|
陈春春
|
8 | 2016-09-28 | 住所变更 |
住所: 杭州市西湖区教工路**号
|
住所: 杭州市西湖区文一路***-*号城市芯宇公寓*幢***室
|
9 | 2016-04-12 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****
组织机构代码证:704211498
|
统一社会信用代码:*****E
|
10 | 2015-08-24 | 负责人变更 |
法定代表人(负责人): 余一杰; [退出]企业类型: 其他股份有限公司分公司(非上市);
|
法定代表人(负责人): 肖天白; [新增]企业类型: 其他股份有限公司分公司(上市);
|