序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-08-18 | 负责人变更 |
兰玲 [退出]
|
谢晓萍 [新增]
|
2 | 2020-06-05 | 负责人变更 |
龚哲娟 [退出]
|
兰玲 [新增]
|
3 | 2020-06-05 | 营业场所变更 |
浙江省建德市新安江街道新安东路***-*号
|
浙江省杭州市建德市新安江街道溪头路***号(自主申报)
|
4 | 2016-04-08 | 负责人变更 |
法定代表人(负责人): 宁静; [退出]
|
法定代表人(负责人): 龚哲娟; [新增]
|
5 | 2016-04-08 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:***** 组织机构代码证:843967906
|
统一社会信用代码:*****M
|
6 | 2016-04-08 |
注册号:********组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********67906M
|
|
7 | 2016-04-08 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
法定代表人(负责人): 宁静;
|
法定代表人(负责人): 龚哲娟;
|
8 | 2015-06-18 | 负责人变更 |
法定代表人(负责人): 谢晓萍; [退出]
|
法定代表人(负责人): 宁静; [新增]
|
9 | 2015-06-18 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
法定代表人(负责人): 谢晓萍;
|
法定代表人(负责人): 宁静;
|
10 | 2008-04-17 | 负责人变更 |
法定代表人(负责人): 胡轶群; [退出]注册号: *****68;
|
法定代表人(负责人): 陈英; [新增]注册号: *****;
|