序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-11-18 | 负责人变更 |
陈中兴 [退出]
|
徐佳 [新增]
|
2 | 2020-11-18 | 营业场所变更 |
西湖区文三路昌地火炬大厦B楼一层
|
浙江省杭州市西湖区文三路昌地火炬大厦B楼一层
|
3 | 2020-11-18 | 上级企业变更 |
企业名称: 中国工商银行股份有限公司; 注册号: ;
|
企业名称: 中国工商银行股份有限公司; 注册号: ;
|
4 | 2018-12-28 | 负责人变更 |
薛剑波 [退出]
|
陈中兴 [新增]
|
5 | 2018-12-28 | 上级企业变更 |
企业名称: 中国工商银行股份有限公司; 注册号: *****96
|
企业名称: 中国工商银行股份有限公司; 注册号:
|
6 | 2015-12-08 | 负责人变更 |
法定代表人(负责人): 陈中兴; [退出]一般经营项目: 无;
|
法定代表人(负责人): 薛剑波; [新增]一般经营项目: ;
|
7 | 2015-12-08 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****
组织机构代码证:716101157
|
统一社会信用代码:*****A
|
8 | 2009-10-16 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
法定代表人(负责人): 张霖;
|
法定代表人(负责人): 薛剑波;
|
9 | 2008-07-10 | 变更注册号 |
注册号: *****07;
|
注册号: *****;
|
10 | 2006-09-07 | 变更注册号 |
注册号: *****93
|
注册号: *****07
|