序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李方平 | 100% | 3000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李方平
|
|
2 |
陈正荣
|
|
3 |
李士荣
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-08-23 | 章程修正案备案 |
|
|
2 | 2019-08-23 | 经营期限(营业期限)变更 |
|
|
3 | 2018-04-23 | 经营范围变更 |
|
|
4 | 2016-05-03 | 换****统一社会信用代码执照 |
|
|
5 | 2013-05-07 | 营业期限(有效期限、驻在期限)变更 |
|
|
6 | 2010-10-21 | 一般经营项目变更 |
|
|
7 | 2009-04-24 | 经营范围(业务范围)变更 |
|
|
8 | 2008-06-24 | 经营范围(业务范围)变更 |
|
|
9 | 2007-05-30 | 住所(营业场所、地址)变更 |
|
|
10 | 2007-05-30 | 住所(营业场所、地址)变更 |
|
|