序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 潘正华 | 60% | 300.0万人民币 |
2 | 杨莉 | 20% | 100.0万人民币 |
3 | 杨基法 | 20% | 100.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杨基法
|
|
2 |
潘正华
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2015-10-13 | 法定代表人变更 |
法定代表人(负责人): 杨莉;组织机构: 潘正华 职务: 总经理;杨 莉 职务: 执行董事;杨基法 职务: 监事;
|
法定代表人(负责人): 杨基法;组织机构: 潘正华 职务: 监事;杨基法 职务: 执行董事兼总经理;
|
2 | 2015-10-13 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********40770
组织机构代码证:无
|
统一社会信用代码:9********87202K
|
3 | 2015-04-07 | 投资人(股权)备案 |
股东: 杨莉, ***万;杨蓉, ***万; [退出]潘正华, ***万;组织机构: 潘正华 职务: 总经理;杨 莉 职务: 执行董事;杨 蓉 职务: 监事; [退出]
|
股东: 杨基法, ***万; [新增]杨莉, ***万;潘正华, ***万;组织机构: 潘正华 职务: 总经理;杨 莉 职务: 执行董事;杨基法 职务: 监事; [新增]
|
4 | 2009-09-09 | 注册号升级 |
注册号: ********551;
股东: 杨莉, 100万; 杨蓉, 100万; 项珍香, 300万;
组织机构: 项珍香 职务: 总经理; 杨 莉 职务: 执行董事; 杨 蓉 职务: 监事;
|
注册号: ********40770; 股东: 杨莉, 100万; 杨蓉, 100万; 潘正华, 300万; 组织机构: 潘正华 职务: 总经理; 杨 莉 职务: 执行董事; 杨 蓉 职务: 监事;
|
5 | 2006-08-29 | 法定代表人变更 |
法定代表人(负责人): 项珍香;实收资本: ***万人民币;组织机构: 项珍香 职务: 执行董事;杨 莉 职务: 总经理;杨 蓉 职务: 监事;
|
法定代表人(负责人): 杨莉;实收资本: ***万人民币;组织机构: 项珍香 职务: 总经理;杨 莉 职务: 执行董事;杨 蓉 职务: 监事;
|
6 | 2006-04-27 | 法定代表人变更 |
法定代表人(负责人): 项正香;实收资本: ***万人民币;股东: 杨莉, ***万;杨蓉, ***万;项正香, ***万;组织机构: 项正杏 职务: 执行董事;杨 莉 职务: 总经理;杨 蓉 职务: 监事;
|
法定代表人(负责人): 项珍香;实收资本: ***万人民币;股东: 杨莉, ***万;杨蓉, ***万;项珍香, ***万;组织机构: 项珍香 职务: 执行董事;杨 莉 职务: 总经理;杨 蓉 职务: 监事;
|