序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-05-24 | 负责人变更 |
殷元庆 [退出]
|
朱银春 [新增]
|
2 | 2018-05-24 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:何忠;原联络员固定电话:****-*******************;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:;原联络人员证件号码:;原财务负责人姓名:何忠;原财务负责人固定电话:****-********;原财务负责人移动电话:;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:;原财务负责人身份证件号码:
|
现联络员姓名:赵靖靖;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:朱慧芳;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:**********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:;现财务负责人身份证件号码:******************
|
3 | 2018-05-24 | 法定代表人变更 |
殷元庆
|
朱银春
|
4 | 2016-04-29 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********44268
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********14796B
|
5 | 2014-05-20 | 负责人变更 |
法定代表人(负责人): 卢小明; [退出]
|
法定代表人(负责人): 殷元庆; [新增]
|
6 | 2014-05-20 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
法定代表人(负责人): 卢小明;
|
法定代表人(负责人): 殷元庆;
|
7 | 2013-07-10 | 负责人变更 |
法定代表人(负责人): 殷元庆; [退出]
|
法定代表人(负责人): 卢小明; [新增]
|
8 | 2013-07-10 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
法定代表人(负责人): 殷元庆;
|
法定代表人(负责人): 卢小明;
|