序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 骆敏 | 50.5% | 25.25万人民币 |
2 | 楼竟艳 | 49.5% | 24.75万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
骆敏
|
|
2 |
楼竟艳
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-12-08 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********082599
|
2 | 2016-12-08 | 名称变更 |
企业名称: 富阳市正大房地产经纪有限公司;
住所: 富阳市富春街道西堤路118-25号;
|
企业名称: 杭州富阳正大房地产经纪有限公司;
住所: 杭州富阳区富春街道西堤路118-25号;
|
3 | 2014-04-10 | 投资人(股权)备案 |
股东: 沈爱连, **.**万; [退出]骆敏, **.**万;组织机构: 骆敏 职务: 执行董事兼总经理;沈爱连 职务: 监事; [退出]
|
股东: 楼竟艳, **.**万; [新增]骆敏, **.**万;组织机构: 楼竟艳 职务: 监事; [新增]骆敏 职务: 执行董事兼总经理;
|
4 | 2010-04-09 | 营业期限(有效期限、驻在期限)变更 |
营业期限: 2005-6-22 至 2010-6-21;
|
营业期限: 2005-6-22 至 2030-6-21;
|
5 | 2008-09-03 | 法定代表人变更 |
法定代表人(负责人): 沈爱娟;注册号: ***********;股东: 沈爱娟, **.**万;骆敏, **.**万;组织机构: 骆敏 职务: 监事;沈爱娟 职务: 执行董事兼总经理;
|
法定代表人(负责人): 骆敏;注册号: ********;股东: 沈爱连, **.**万;骆敏, **.**万;组织机构: 骆敏 职务: 执行董事兼总经理;沈爱连 职务: 监事;
|