序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 丁道志 | 36.25% | 43.5万人民币 |
2 | 丁宗广 | 28.75% | 34.5万人民币 |
3 | 杨志 | 17.5% | 21.0万人民币 |
4 | 杨善锋 | 17.5% | 21.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
丁道志
|
|
2 |
杨志
|
|
3 |
丁宗广
|
|
4 |
俞小儿
|
|
5 |
杨善锋
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-12-02 | 投资人(股权)备案 |
股东: 俞小儿, *.**万; [退出]杨善锋, **万;杨志, **万;丁宗广, **.*万;丁道志, **.**万;
|
股东: 杨善锋, **万;杨志, **万;丁宗广, **.*万;丁道志, **.*万;
|
2 | 2015-10-19 | 住所变更 |
住所: 余杭区五常街道五常大道丰岭路**号*楼
电话:
|
住所: 余杭区五常街道后山路*号E幢*楼 电话:
|
3 | 2015-10-19 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********
组织机构代码证:无
|
统一社会信用代码:9********71428C
|
4 | 2013-09-27 | 法定代表人变更 |
法定代表人(负责人): 丁宗广;许可经营项目: 生产:第二类****普通诊察器械(医疗器械生产许可证有效期限至****年*月*日)。;股东: 俞小儿, *.**万;林建英, *万;杨善锋, **万;杨志, **万;郦振根, **.**万;丁宗广, **.*万;组织机构: 丁道志 职务: 经理;丁宗广 职务: 董事长;林建英 职务: 董事;杨善锋 职务: 监事;杨志 职务: 董事;俞小儿 职务: 董事;
|
法定代表人(负责人): 丁道志;许可经营项目: 生产:第二类****普通诊察器械。(上述经营范围中涉及前置审批项目的,在批准的有效期内方可经营);股东: 俞小儿, *.**万;杨善锋, **万;杨志, **万;丁宗广, **.*万;丁道志, **.**万;组织机构: 丁道志 职务: 董事长;丁宗广 职务: 董事;杨善锋 职务: 监事;杨志 职务: 董事;俞小儿 职务: 董事;
|
5 | 2010-11-25 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
法定代表人(负责人): 郦振根;组织机构: 丁道志 职务: 经理;丁宗广 职务: 董事;林建英 职务: 董事;杨善锋 职务: 监事;杨志 职务: 董事;俞小儿 职务: 董事;郦振根 职务: 董事长;
|
法定代表人(负责人): 丁宗广;组织机构: 丁道志 职务: 经理;丁宗广 职务: 董事长;林建英 职务: 董事;杨善锋 职务: 监事;杨志 职务: 董事;俞小儿 职务: 董事;
|