序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 徐军 | 100% | 20.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
徐军
|
|
2 |
祝晓靖
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-01-07 | 高级管理人员备案 |
姓名: 丁徐锋; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 徐军; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理;
|
姓名: 徐军; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理;姓名: 祝晓靖; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]
|
2 | 2019-10-18 | 住所变更 |
浙江省杭州市萧山区萧山高新技术产业园区创业中心大厦二层***-***室
|
浙江省杭州市萧山区义桥镇联三村杭州萧山(中国)五金机械科技创新园二期C***-*
|
3 | 2019-10-18 | 邮政编码变更 |
原邮政编码:311200
|
新邮政编码:311265
|
4 | 2019-10-18 | 联系电话变更 |
***********
|
***********
|
5 | 2019-04-01 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 杨锦芬; 出资额: **万; 百分比: ***% [退出]
|
姓名: 徐军; 出资额: **万; 百分比: ***% [新增]
|
6 | 2019-04-01 | 法定代表人变更 |
杨锦芬
|
徐军
|
7 | 2019-02-27 | 法定代表人变更 |
杜航飞
|
杨锦芬
|
8 | 2019-02-27 | 高级管理人员备案 |
姓名: 杜航飞; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [退出]姓名: 蔡海祥; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]
|
姓名: 丁徐锋; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]姓名: 杨锦芬; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [新增]
|
9 | 2019-02-27 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:杜航飞;原联络员固定电话:********;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:*********@qq.com;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:杜航飞;原财务负责人固定电话:********;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:*********@qq.com;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:易琼;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:易琼;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
10 | 2019-02-27 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 杜航飞; 出资额: **万; 百分比: ***% [退出]
|
姓名: 杨锦芬; 出资额: **万; 百分比: ***% [新增]
|