序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 苏显泽 | 99% | 495.0万人民币 |
2 | 杨冠华 | 1% | 5.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
苏显泽
|
|
2 |
杨冠华
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-02-07 | 高级管理人员备案 |
姓名: 徐敬华; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]姓名: 徐胜义; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理 [退出]姓名: 林秉爱; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出]姓名: 许晓冰; 证件号码: ******************; 职位: 董事长 [退出]
|
姓名: 杨冠华; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]姓名: 苏显泽; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [新增]
|
2 | 2018-02-07 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:刘涛;原联络员固定电话:************;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:刘涛;原财务负责人固定电话:****-********;原财务负责人移动电话:;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:;原财务负责人身份证件号码:
|
现联络员姓名:杨冠华;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:苏显泽;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:;现财务负责人身份证件号码:******************
|
3 | 2018-02-07 | 章程备案 |
|
|
4 | 2018-02-07 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 任海斌; 出资额: **万; 百分比: *% [退出]姓名: 许晓冰; 出资额: **万; 百分比: *% [退出]姓名: 徐胜义; 出资额: ***万; 百分比: **% [退出]姓名: 林秉爱; 出资额: ***万; 百分比: **% [退出]
|
姓名: 杨冠华; 出资额: *万; 百分比: *% [新增]姓名: 苏显泽; 出资额: ***万; 百分比: **% [新增]
|
5 | 2018-02-07 | 住所变更 |
杭州市滨江区江晖路****号苏泊尔大厦**楼****室
|
浙江省杭州市滨江区浦沿街道信诚路***号悦江商业中心*****室
|
6 | 2018-02-07 | 法定代表人变更 |
许晓冰
|
苏显泽
|
7 | 2016-04-12 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****
组织机构代码证:697082164
|
统一社会信用代码:*****K
|
8 | 2014-03-05 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
法定代表人(负责人): 苏显泽;股东: 林秉爱, **万;任海斌, **万;许晓冰, **万;徐胜义, ***万;苏显泽, ***万;组织机构: 苏显泽 职务: 董事长;徐敬华 职务: 监事;徐胜义 职务: 董事;许晓冰 职务: 董事兼总经理;
|
法定代表人(负责人): 许晓冰;股东: 任海斌, **万;许晓冰, **万;徐胜义, ***万;林秉爱, ***万;组织机构: 林秉爱 职务: 董事;徐敬华 职务: 监事;徐胜义 职务: 董事兼总经理;许晓冰 职务: 董事长;
|
9 | 2012-07-18 | 住所(营业场所、地址)变更 |
住所: 杭州市滨江区江南大道****号创新大厦**楼****室
电话:
|
住所: 杭州市滨江区江晖路****号苏泊尔大厦**楼****室 电话:
|
10 | 2011-02-11 | 投资人(股权)变更 |
股东: 许晓冰, **万;徐胜义, **万;苏显泽, ***万;
|
股东: 林秉爱, **万; [新增]任海斌, **万; [新增]许晓冰, **万;徐胜义, ***万;苏显泽, ***万;
|