序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杭州诚界企业管理合伙企业(有限合伙) | 90% | 4500.0万人民币 |
2 | 徐天云 | 10% | 500.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
顾关强
|
|
2 |
洪江鑫
|
|
3 |
黄可利
|
|
4 |
王冰
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-10-30 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 浙江蓝绿双城建设有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **%; [退出]姓名: 徐天云; 出资额: ***万; 百分比: **%;
|
企业名称: 杭州诚界企业管理合伙企业(有限合伙); 出资额: ****万; 百分比: **%; [新增]姓名: 徐天云; 出资额: ***万; 百分比: **%;
|
2 | 2020-10-30 | 高级管理人员备案 |
姓名: 洪江鑫; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 王冰; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 黄可利; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理;姓名: 黄可苗; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; [退出]
|
姓名: 洪江鑫; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 王冰; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 顾关强; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; [新增]姓名: 黄可利; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理;
|
3 | 2020-10-30 | 法定代表人变更 |
黄可苗
|
顾关强
|
4 | 2018-12-04 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 浙江和商投资合伙企业(有限合伙); 出资额: ****万; 百分比: **% [退出]姓名: 徐天云; 出资额: ***万; 百分比: **%
|
企业名称: 浙江蓝绿双城建设有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **% [新增]姓名: 徐天云; 出资额: ***万; 百分比: **%
|
5 | 2018-09-26 | 高级管理人员备案 |
姓名: 洪江鑫; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理姓名: 王冰; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 黄可利; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 黄可苗; 证件号码: ******************; 职位: 董事
|
姓名: 洪江鑫; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 王冰; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 黄可利; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理姓名: 黄可苗; 证件号码: ******************; 职位: 董事长
|
6 | 2018-09-26 | 住所变更 |
临安市锦城街道城中东街**
|
浙江省杭州市临安区锦城街道城中东街**
|
7 | 2018-09-26 | 法定代表人变更 |
洪江鑫
|
黄可苗
|
8 | 2018-09-26 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 浙江和商投资合伙企业(有限合伙); 出资额: ****万; 百分比: **%姓名: 徐天云; 出资额: ***万; 百分比: **%
|
企业名称: 浙江和商投资合伙企业(有限合伙); 出资额: ****万; 百分比: **%姓名: 徐天云; 出资额: ***万; 百分比: **%
|
9 | 2017-04-19 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:孙玉洪,原联络员固定电话:********,原联络员移动电话:*********** ,原联络员电子邮箱:**********@qq.com,原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证,原联络人员证件号码:******************,原财务负责人姓名:蔡东红,原财务负责人固定电话:********,原财务负责人移动电话:***********,原财务负责人电子邮箱:*********@qq.com,原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证,原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:郑星,现联络员固定电话:********,现联络员移动电话:*********** ,现联络员电子邮箱:,现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证,现联络人员证件号码:******************,现财务负责人姓名:蔡东红,现财务负责人固定电话:********,现财务负责人移动电话:***********,现财务负责人电子邮箱:*********@qq.com,现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证,现财务负责人身份证件号码:******************
|
10 | 2017-04-19 | 高级管理人员备案 |
姓名: 姚小杭; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出]姓名: 洪江鑫; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理姓名: 黄保苗; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出]姓名: 黄新华; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]
|
姓名: 洪江鑫; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理姓名: 王冰; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]姓名: 黄可利; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]姓名: 黄可苗; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]
|