序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 商国良 | 80% | 40万人民币 |
2 | 商和平 | 16% | 8万人民币 |
3 | 汪晓曼 | 4% | 2万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
商国良
|
|
2 |
汪晓曼
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-12-05 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********77803H
|
2 | 2013-09-09 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
法定代表人(负责人): 商和平;组织机构: 商国良 职务: 监事;商和平 职务: 执行董事;商和平 职务: 经理;
|
法定代表人(负责人): 商国良;组织机构: 商国良 职务: 执行董事兼总经理;汪晓曼 职务: 监事;
|
3 | 2013-05-23 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
法定代表人(负责人): 商国良;组织机构: 商国良 职务: 执行董事;商国良 职务: 总经理;商和平 职务: 监事;
|
法定代表人(负责人): 商和平;组织机构: 商国良 职务: 监事;商和平 职务: 执行董事;商和平 职务: 经理;
|
4 | 2012-02-13 | 住所变更 |
住所: 淳安县千岛湖镇新安东路***号
电话:
|
住所: 淳安县千岛湖镇新安东路***号-** 电话:
|
5 | 2012-02-07 | 注册资本(金)变更 |
注册资本: 30万人民币元;实收资本: 30万人民币元;股东: 汪晓曼, 2万;商和平, 4万;商国良, 24万;
|
注册资本: 50万人民币元;实收资本: 50万人民币元;股东: 汪晓曼, 2万;商和平, 8万;商国良, 40万;
|
6 | 2011-03-11 | 注册资本(金)变更 |
注册资本: 10万;实收资本: 10万;股东: 汪晓曼, 2万;商国良, 4万;商和平, 4万;
|
注册资本: 30万人民币元;实收资本: 30万人民币元;股东: 汪晓曼, 2万;商国良,24万;商和平, 4万;
|