序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张居宁 | 40% | 80万人民币 |
2 | 来建 | 25% | 50万人民币 |
3 | 王新静 | 15% | 30万人民币 |
4 | 陈猛 | 10% | 20万人民币 |
5 | 俞坚 | 10% | 20万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张居宁
|
|
2 |
杨永生
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-08-17 | 投资人(股权)备案 |
股东: 杨永生, **万; [退出]王新静, **万;张居宁, ***万;
|
股东: 陈猛, **万; [新增]俞坚, **万; [新增]王新静, **万;来建, **万; [新增]张居宁, **万;
|
2 | 2016-08-17 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********39286
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********59750J
|
3 | 2015-08-04 | 住所变更 |
住所: 拱墅区和睦新村**号***室
一般经营项目: 电子产品、教育软件的技术开****教育信息咨询(不含出国留学咨询及中介服务)企业管理咨询健康咨询(非医疗性)网页设计货物进出口(法律、行政法规禁止经营的项目除外,法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营)计算机软硬件、办公用品、日用百货、五金交电、玩具的批****、零售其他无需报经审批的一切合法项目。
电话:
|
住所: 拱墅区古河巷**号 一般经营项目: 教育软件、电子产品的技术开****教育信息咨询(不含出国留学咨询及中介服务)企业管理咨询健康咨询(非医疗性)网页设计货物进出口(法律、行政法规禁止经营的项目除外,法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营)计算机软硬件、办公用品、日用百货、五金交电、玩具的批****、零售其他无需报经审批的一切合法项目。 电话:
|
4 | 2015-06-09 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
法定代表人(负责人): 杨永生;组织机构: 杨永生 职务: 执行董事兼总经理;张居宁 职务: 监事;
|
法定代表人(负责人): 张居宁;组织机构: 杨永生 职务: 监事;张居宁 职务: 执行董事兼总经理;
|
5 | 2014-09-24 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
法定代表人(负责人): 王新静;组织机构: 王新静 职务: 执行董事兼总经理;杨永生 职务: 监事;
|
法定代表人(负责人): 杨永生;组织机构: 杨永生 职务: 执行董事兼总经理;张居宁 职务: 监事;
|
6 | 2014-04-01 | 投资人(股权)备案 |
股东: 杨永生, **万;王新静, ***万;
|
股东: 杨永生, **万;王新静, **万;张居宁, ***万; [新增]
|
7 | 2014-02-28 | 注册资本(金)变更 |
注册资本: 50万人民币元;实收资本: 50万人民币元;股东: 杨永生, 15万;王新静, 35万;
|
注册资本: 200万人民币元;实收资本: 200万人民币元;股东: 杨永生, 60万;王新静, 140万;
|
8 | 2013-11-21 | 名称变更 |
企业名称: 杭州品恩教育咨询有限公司;
企业类型: 一人有限责任公司(自然人独资);
一般经营项目: 成年人的非文化教育培训,成年人的非证书劳动职业技能培训(涉及前置审批的项目除外)、礼仪服务;其他无须报经审批的一切合法项目。;
股东: 王新静, 50万;
组织机构: 董红福 职务: 监事; 王新静 职务: 执行董事兼总经理;
|
企业名称: 杭州品恩教育科技有限公司; 企业类型: 私营有限责任公司(自然人控股或私营性质企业控股); 一般经营项目: 电子产品、教育软件的技术开****;教育信息咨询(不含出国留学咨询及中介服务);企业管理咨询;健康咨询(非医疗性);网页设计;货物进出口(法律、行政法规禁止经营的项目除外,法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营);计算机软硬件、办公用品、日用百货、五金交电、玩具的批****、零售;其他无需报经审批的一切合法项目。; 股东: 杨永生, 15万; 王新静, 35万; 组织机构: 王新静 职务: 执行董事兼总经理; 杨永生 职务: 监事;
|
9 | 2013-02-01 | 注册资本(金)变更 |
企业类型: 私营有限责任公司(自然人控股或私营性质企业控股);股东: 李秀飞, 15万;王新静, 35万;组织机构: 李秀飞 职务: 监事;王新静 职务: 执行董事兼总经理;
|
企业类型: 一人有限责任公司(自然人独资);股东: 王新静, 50万;组织机构: 董红福 职务: 监事;王新静 职务: 执行董事兼总经理;
|
10 | 2010-06-12 | 法定代表人变更 |
法定代表人(负责人): 周阿杏;股东: 周阿杏, **万;王新静, **万;组织机构: 王新静 职务: 监事;周阿杏 职务: 执行董事兼总经理;
|
法定代表人(负责人): 王新静;股东: 李秀飞, **万;王新静, **万;组织机构: 李秀飞 职务: 监事;王新静 职务: 执行董事兼总经理;
|