序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杭州梦博投资管理有限公司 | 64.4% | 708.4万人民币 |
2 | 吴彬 | 12.88% | 141.68万人民币 |
3 | 杭州梦祺投资管理合伙企业(有限合伙) | 9.2% | 101.2万人民币 |
4 | 张烨飞 | 5.52% | 60.72万人民币 |
5 | 谢寅 | 4% | 44万人民币 |
6 | 曹申 | 2% | 22万人民币 |
7 | 汤奇青 | 2% | 22万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
雷梅娜
|
|
2 |
吴彬
|
|
3 |
谢寅
|
|
4 |
张烨飞
|
|
5 |
汤奇青
|
|
6 |
谭伟
|
|
7 |
金灵敏
|
|
8 |
陈登峰
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
浙江丝里伯睡眠科技股份有限公司南通分公司
|
雷梅娜 | 2020-02-18 |
2 |
上海丝里伯生物科技有限公司杭州分公司
|
吴彬 | 2007-11-22 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-15 | 高级管理人员备案 |
姓名: 吴彬; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理;姓名: 张建苏; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 张烨飞; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 汤奇青; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 谢寅; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 谭伟; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席;姓名: 雷梅娜; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 齐力; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名:雷梅娜;证件号码:******************; 职位: 财务负责人;
|
姓名: 吴彬; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 张烨飞; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 汤奇青; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 谢寅; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 谭伟; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席;姓名: 金灵敏; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 陈登峰; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 雷梅娜; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理;姓名:张建苏;证件号码:******************; 职位: 财务负责人;
|
2 | 2022-06-15 | 法定代表人变更 |
吴彬
|
雷梅娜
|
3 | 2021-08-18 | 注册资本(金)变更 |
****
|
****
|
4 | 2020-06-23 | 章程备案 |
|
见新章程
|
5 | 2019-12-16 | 注册资本(金)变更 |
1100
|
1600( + 45.45455% )
|
6 | 2019-12-16 | 注册资本(金)变更 |
****
|
****
|
7 | 2019-12-16 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 杭州梦博投资管理有限公司; 出资额: ***.*万; 百分比: **%;姓名: 吴彬; 出资额: ***.**万; 百分比: **.***%;企业名称: 杭州梦祺投资管理合伙企业(有限合伙); 出资额: ***.*万; 百分比: *.*%;姓名: 张烨飞; 出资额: **.**万; 百分比: *.**%;姓名: 谢寅; 出资额: **万; 百分比: *%;姓名: 曹申; 出资额: **万; 百分比: *%;姓名: 汤奇青; 出资额: **万; 百分比: *%;
|
企业名称: 杭州梦博投资管理有限公司; 出资额: ***.*万; 百分比: **.***%;姓名: 吴彬; 出资额: ***.**万; 百分比: *.***%;企业名称: 杭州梦祺投资管理合伙企业(有限合伙); 出资额: ***.*万; 百分比: *.***%;姓名: 张烨飞; 出资额: **.**万; 百分比: *.***%;姓名: 谢寅; 出资额: **万; 百分比: *.**%;姓名: 曹申; 出资额: **万; 百分比: *.***%;姓名: 汤奇青; 出资额: **万; 百分比: *.***%;
|
8 | 2019-09-10 | 管辖单位变更 |
西湖局
|
未来科技城所
|
9 | 2019-09-10 | 住所变更 |
杭州市西湖区西斗门路*号天堂软件园B幢*楼D室
|
浙江省杭州市余杭区五常街道西溪八方城*幢***室
|
10 | 2018-04-20 | 高级管理人员备案 |
姓名: 吴彬; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理姓名: 张建苏; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 张烨飞; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 曹申; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出]姓名: 汤奇青; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 谢寅; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 谭伟; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席姓名: 齐力; 证件号码: ******************; 职位: 监事
|
姓名: 吴彬; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理姓名: 张建苏; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 张烨飞; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 汤奇青; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 谢寅; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 谭伟; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席姓名: 雷梅娜; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]姓名: 齐力; 证件号码: ******************; 职位: 监事
|