序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 孙毅 | 100% | 100.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
孙毅
|
|
2 |
李中博
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-01-10 | 经营范围变更 |
服务:文化艺术交流活动策划(除演出及演出中介)、平面设计、会务服务、绘画培训、书法培训;销售:办公用品、工艺礼品;设计、制作、代理、****布:国内广告(除网络广告****布)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
服务:文化艺术交流活动策划(除演出及演出中介)、平面设计、会务服务、绘画培训、书法培训;技术开****、技术服务、技术咨询、成果转让:计算机网络信息技术、计算机软硬件、人工智能技术、数据处理技术、智能机器人;销售:计算机软硬件、办公用品、工艺礼品;设计、制作、代理、****布:国内广告(除网络广告****布)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
2 | 2019-07-17 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 孙毅; 出资额: **万; 百分比: **%;姓名: 李中博; 出资额: *万; 百分比: *%; [退出]姓名: 耿启亮; 出资额: *万; 百分比: *%; [退出]
|
姓名: 孙毅; 出资额: ***万; 百分比: ***%;
|
3 | 2019-07-17 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
4 | 2019-03-06 | 住所变更 |
浙江省杭州市滨江区西兴街道春晓路***号
|
浙江省杭州市滨江区西兴街道春晓路***号
|
5 | 2018-10-12 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 浙江连合横纵文化传播有限公司; 出资额: **万; 百分比: **% [退出]姓名: 孙毅; 出资额: **万; 百分比: **%
|
姓名: 孙毅; 出资额: **万; 百分比: **%姓名: 李中博; 出资额: *万; 百分比: *% [新增]姓名: 耿启亮; 出资额: *万; 百分比: *% [新增]
|
6 | 2018-10-12 | 高级管理人员备案 |
姓名: 孙毅; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 纪文彬; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [退出]
|
姓名: 孙毅; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理姓名: 李中博; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]
|
7 | 2018-10-12 | 法定代表人变更 |
纪文彬
|
孙毅
|