序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 程庆杰 | 50% | 25.0万人民币 |
2 | 孙义澎 | 50% | 25.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
孙义澎
|
|
2 |
程庆杰
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-12-26 | 清算组成员备案 |
|
清算组成员: 孙义澎、程庆杰;清算组组长: 孙义澎;地址: 萧山区瓜沥镇坎山振兴路**号二层;联系方式: ***********
|
2 | 2018-03-26 | 经营期限(营业期限)变更 |
|
营业期限至: 营业期限至: 长期
|
3 | 2016-05-18 | 换****统一社会信用代码执照 |
|
统一社会信用代码:9********1815XK
|
4 | 2014-07-17 | 住所变更 |
|
住所: 萧山区瓜沥镇坎山振兴路**号二层 法定代表人(负责人): 孙义澎 许可经营项目: 电子游艺(电子游戏机、游艺机共**台)(以上经营范围在许可证有效期内方可经营)** 股东: 程庆杰, **万 孙义澎, **万 组织机构: 程庆杰 职务: 监事 孙义澎 职务: 执行董事兼总经理 电话:
|
5 | 2013-05-21 | 许可经营项目变更 |
|
许可经营项目: 游戏机41台,游艺机62台(以上经营范围在许可证有效期内方可经营)**;
|
6 | 2011-11-17 | 住所变更 |
|
住所: 萧山区北干街道金城路***号二层 一般经营项目: 许可经营项目: 游戏机**台,游艺机**台(有效期至****年*月底止)** 电话:
|