序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 闫林保 | 81% | 81.0万人民币 |
2 | 赵庆辉 | 19% | 19.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
赵庆辉
|
|
2 |
闫林保
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-09-23 | 法定代表人变更 |
闫林保
|
赵庆辉
|
2 | 2020-09-23 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:闫林保;原联络员固定电话:************;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:闫林保;原财务负责人固定电话:************;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:赵庆辉;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:赵庆辉;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
3 | 2020-09-23 | 高级管理人员备案 |
姓名: 赵庆辉; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 闫林保; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理;
|
姓名: 赵庆辉; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理;姓名: 闫林保; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
4 | 2020-04-16 | 高级管理人员备案 |
姓名: 沈婷; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 闫林保; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理;
|
姓名: 赵庆辉; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 闫林保; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理;
|
5 | 2020-04-16 | 住所变更 |
浙江省杭州大江东产业集聚区义蓬街道金蜂一路***、***、***、***、***、***号三层
|
浙江省杭州市钱塘新区义蓬街道金蜂一路***、***、***、***、***号三层
|
6 | 2020-04-16 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 闫林保; 出资额: **万; 百分比: **%;姓名: 沈婷; 出资额: **万; 百分比: **%; [退出]
|
姓名: 闫林保; 出资额: **万; 百分比: **%;姓名: 赵庆辉; 出资额: **万; 百分比: **%; [新增]
|
7 | 2018-05-02 | 住所变更 |
萧山区城厢街道通惠中路*号泰富广场*幢****室、****室
|
浙江省杭州大江东产业集聚区义蓬街道金蜂一路***、***、***、***、***、***号三层
|
8 | 2018-05-02 | 行业代码变更 |
5129:其他食品批****
|
5299:其他未列明零售业
|
9 | 2016-03-03 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********90275
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********31801M
|
10 | 2016-03-03 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
法定代表人(负责人): 程帅锋;注册资本: **万人民币元;一般经营项目: 批****:预包装食品**;股东: 夏宏姣, *.*万;周立军, **.*万;组织机构: 程帅锋 职务: 执行董事兼总经理;汪伟 职务: 监事;
|
法定代表人(负责人): 闫林保;注册资本: ***万人民币元;一般经营项目: 销售:家居用品、家具、电子产品、服装鞋帽、日用百货、家用电器、装饰材料**;股东: 沈婷, **万;闫林保, **万;组织机构: 沈婷 职务: 监事;闫林保 职务: 执行董事兼总经理;
|