序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 喻金达 | 70% | 70万人民币 |
2 | 何国平 | 30% | 30万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
喻金达
|
|
2 |
何国平
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-05-29 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限至: 2018-02-28
|
营业期限至: 营业期限至: 长期
|
2 | 2016-11-11 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********93844
组织机构代码证:********X
|
统一社会信用代码:9********2674XX
|
3 | 2010-05-25 | 注册号升级 |
注册号: ********47523;
|
注册号: ********93844;
|
4 | 2010-05-19 | 法定代表人变更 |
法定代表人(负责人): 胡建飞;股东: 胡飞云, **万;胡建飞, **万;组织机构: 胡飞云 职务: 监事;胡建飞 职务: 执行董事兼总经理;
|
法定代表人(负责人): 喻金达;股东: 何国平, **万;喻金达, **万;组织机构: 何国平 职务: 监事;喻金达 职务: 执行董事兼总经理;
|