序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 石道鑫 | 55% | 5.5万人民币 |
2 | 杨峻 | 45% | 4.5万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
石道鑫
|
|
2 |
杨峻
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-05-26 | 章程修正案备案 |
|
|
2 | 2022-05-26 | 住所变更 |
|
|
3 | 2021-01-15 | 住所变更 |
|
|
4 | 2021-01-12 | 住所变更 |
|
|
5 | 2021-01-12 | 邮政编码变更 |
|
|
6 | 2019-04-17 | 经营范围变更 |
|
|
7 | 2016-12-14 |
|
|
|
8 | 2016-12-14 | 换****统一社会信用代码执照 |
|
|