序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张婵娟 | 650万人民币 | |
2 | 方建江 | 350万人民币 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-12-16 | 清算组成员备案 |
|
清算组成员: 张婵娟、方建江;清算组负责人: 张婵娟;地址: 桐庐县城大奇山路***号;联系方式: ***********
|
2 | 2019-04-24 | 清算组成员备案 |
|
清算组成员: 张婵娟,方建江;清算组组长: 张婵娟;地址: 桐庐县城大奇山路***号;联系方式: ***********
|
3 | 2015-06-30 | 投资人(股权)变更 |
|
股东: 方建江, ***万;张婵娟, ***万;组织机构: 黄利星 职务: 监事;李计成 职务: 总经理;张婵娟 职务: 执行董事;
|
4 | 2015-06-17 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
|
法定代表人(负责人): 张婵娟;组织机构: 方建江 职务: 总经理;黄利星 职务: 监事;张婵娟 职务: 执行董事;
|
5 | 2015-01-21 | 投资人(股权)变更 |
|
股东: 张婵娟, ***万;方建江, ***万; [新增]李计成, ***万;组织机构: 方建江 职务: 总经理; [新增]李计成 职务: 执行董事;张婵娟 职务: 监事;
|