序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 蔡伯权 | 80% | 1600.0万人民币 |
2 | 蔡晋之 | 20% | 400.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
蔡伯权
|
|
2 |
蔡晋之
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
浙江悦成旅业集团有限公司合肥分公司
|
戴一峰 | 2019-02-25 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-11-29 | 经营范围变更 |
旅游开****,旅游项目规划设计,旅游信息咨询服务,酒店管理,餐饮服务(凭许可证经营),景区管理服务,农业开****,建筑工程、装饰工程、园林景观工程的设计,平面设计,图文制作,设计、制作、代理、****布国内各类广告,文化创意策划服务,旅游用品的销售,电子商务技术开****、技术咨询、技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
旅游开****,旅游项目规划设计,旅游信息咨询服务,酒店管理,餐饮服务(凭许可证经营),景区管理服务,农业开****,建筑工程、装饰工程、园林景观工程的设计,平面设计,图文制作,设计、制作、代理、****布国内各类广告,文化创意策划服务,建筑材料、装饰材料、旅游用品的销售,电子商务技术开****、技术咨询、技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
2 | 2019-05-27 | 法定代表人变更 |
蔡晋之
|
蔡伯权
|
3 | 2019-05-27 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:徐虹;原联络员固定电话:;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:蔡晋之;原财务负责人固定电话:;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:徐虹;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:蔡伯权;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
4 | 2019-05-27 | 高级管理人员备案 |
姓名: 蔡伯权; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 蔡晋之; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理
|
姓名: 蔡伯权; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理姓名: 蔡晋之; 证件号码: ******************; 职位: 监事
|
5 | 2019-04-17 | 名称变更 |
浙江悦成旅业有限公司
|
浙江悦成旅业集团有限公司
|
6 | 2019-03-05 | 经营范围变更 |
旅游开****,旅游项目规划设计,旅游信息咨询服务,酒店管理,景区管理服务,建筑工程、园林景观工程的设计,平面设计,图文制作,设计、制作、代理、****布国内各类广告,文化创意策划服务,旅游用品的销售,电子商务技术开****、技术咨询、技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
旅游开****,旅游项目规划设计,旅游信息咨询服务,酒店管理,餐饮服务(凭许可证经营),景区管理服务,农业开****,建筑工程、装饰工程、园林景观工程的设计,平面设计,图文制作,设计、制作、代理、****布国内各类广告,文化创意策划服务,旅游用品的销售,电子商务技术开****、技术咨询、技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
7 | 2018-06-29 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:何琛岚;原联络员固定电话:****-********;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:周兆君;原财务负责人固定电话:****-********;原财务负责人移动电话:;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:徐虹;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:蔡晋之;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
8 | 2018-06-29 | 法定代表人变更 |
蔡伯权
|
蔡晋之
|
9 | 2018-06-29 | 高级管理人员备案 |
姓名: 蔡伯权; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理姓名: 陈学齐; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]
|
姓名: 蔡伯权; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 蔡晋之; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [新增]
|
10 | 2018-05-24 | 经营范围变更 |
实业投资,旅游开****,旅游咨询服务,酒店管理,旅游用品的销售。
|
旅游开****,旅游项目规划设计,旅游信息咨询服务,酒店管理,景区管理服务,建筑工程、园林景观工程的设计,平面设计,图文制作,设计、制作、代理、****布国内各类广告,文化创意策划服务,旅游用品的销售,电子商务技术开****、技术咨询、技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|