序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杭州艾及帝文化创意有限公司 | 100% | 700.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
黄侃
|
|
2 |
邓灿
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-12-19 | 法定代表人变更 |
黄侃
|
黄侃
|
2 | 2019-12-19 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 杭州艾及帝文化创意有限公司; 出资额: ***万; 百分比: ***%;
|
企业名称: 杭州艾及帝文化创意有限公司; 出资额: ***万; 百分比: ***%;
|
3 | 2019-12-19 | 注册资本(金)变更 |
***
|
***
|
4 | 2019-04-15 | 高级管理人员备案 |
姓名: 王子麟; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]姓名: 黄侃; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理
|
姓名: 邓灿; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]姓名: 黄侃; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理
|
5 | 2017-04-11 | 高级管理人员备案 |
姓名: 朱葆青; 证件号码: ********; 职位: 董事 [退出]姓名: 潘婕; 证件号码: ********; 职位: 董事 [退出]姓名: 王子麟; 证件号码: ********; 职位: 监事姓名: 黄侃; 证件号码: ********; 职位: 董事长兼总经理
|
姓名: 王子麟; 证件号码: ********; 职位: 监事姓名: 黄侃; 证件号码: ********; 职位: 董事长兼总经理
|
6 | 2017-04-11 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 朱葆青; 出资额: **万; 百分比: **% [退出]姓名: 黄侃; 出资额: **.**万; 百分比: **.**% [退出]姓名: 潘婕; 出资额: **.**万; 百分比: **.**% [退出]
|
企业名称: 杭州艾及帝文化创意有限公司; 出资额: ***万; 百分比: ***% [新增]
|
7 | 2016-06-27 | 投资人(股权)备案 |
股东: 马韦韦, *万; [退出]朱葆青, **万;黄侃, **.**万;潘婕, **.**万;组织机构: 黄侃 职务: 董事长兼总经理;马韦韦 职务: 董事; [退出]潘婕 职务: 董事;王子麟 职务: 监事;朱葆青 职务: 董事;
|
股东: 朱葆青, **万;黄侃, **.**万;潘婕, **.**万;组织机构: 黄侃 职务: 董事长兼总经理;潘婕 职务: 董事;王子麟 职务: 监事;朱葆青 职务: 董事;
|