序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 广州祥锦房地产开****有限公司 | 100% | 46000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
詹瑞林
|
|
2 |
江文斌
|
|
3 |
黄琼
|
|
4 |
顾敏芝
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-17 | 法定代表人变更 |
朱辉松
|
詹瑞林
|
2 | 2022-06-17 | 高级管理人员备案 |
姓名: 朱辉松; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; [退出]姓名: 江文斌; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 詹瑞林; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 詹瑞林; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 顾敏芝; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名:林峰;证件号码:******************; 职位: 财务负责人;
|
姓名: 江文斌; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 詹瑞林; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 詹瑞林; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 顾敏芝; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 黄琼; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名:林峰;证件号码:******************; 职位: 财务负责人;
|
3 | 2021-11-05 | 注册资本(金)变更 |
*****
|
*****
|
4 | 2021-11-05 | 联系电话变更 |
***********
|
****-********
|
5 | 2021-11-05 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 广州祥锦房地产开****有限公司; 出资额: *****万; 百分比: ***%;
|
企业名称: 广州祥锦房地产开****有限公司; 出资额: *****万; 百分比: ***%;
|
6 | 2021-11-05 | 住所变更 |
浙江省杭州市江干区维多利商务中心*幢***室-*
|
浙江省杭州市上城区维多利商务中心*幢***室-*
|
7 | 2021-03-22 | 出资日期备案 |
企业名称: 广州祥锦房地产开****有限公司; 出资日期: 2014-07-05;
|
企业名称: 广州祥锦房地产开****有限公司; 出资日期: 2014-07-05;
|
8 | 2021-03-22 | 高级管理人员备案 |
姓名: 朱辉松; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 王帅; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 詹瑞林; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 詹瑞林; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 顾敏芝; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
姓名: 朱辉松; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 江文斌; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 詹瑞林; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 詹瑞林; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 顾敏芝; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
9 | 2021-03-22 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:杨伟材;原联络员固定电话:********;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:*****;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:林峰;原财务负责人固定电话:********;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:*****;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:邵萍;现联络员固定电话:********;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:*****;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:林峰;现财务负责人固定电话:********;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:*****;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
10 | 2020-12-30 | 高级管理人员备案 |
姓名: 朱辉松; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 杨辉; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 江国雄; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 詹瑞林; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;
|
姓名: 朱辉松; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 王帅; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 詹瑞林; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 詹瑞林; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 顾敏芝; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]
|