序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 孙凤鸣 | 50% | 100.0万人民币 |
2 | 赖章圆 | 50% | 100.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
孙凤鸣
|
|
2 |
赖章圆
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-15 | 章程修正案备案 |
|
|
2 | 2022-07-15 | 住所变更 |
|
|
3 | 2021-09-26 | 经营范围变更 |
|
|
4 | 2020-09-01 | 经营范围变更 |
|
|
5 | 2018-06-04 | 住所变更 |
|
|
6 | 2016-06-30 | 住所(营业场所、地址)变更 |
|
|