序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 周利利 | 70% | 350.0万人民币 |
2 | 张玮 | 30% | 150.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
周利利
|
|
2 |
张玮
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-07-09 | 法定代表人变更 |
张玮
|
周利利
|
2 | 2020-07-09 | 联系电话变更 |
********
|
***********
|
3 | 2020-07-09 | 高级管理人员备案 |
姓名: 张玮; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理;姓名: 郑齐欢; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]
|
姓名: 周利利; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [新增]姓名: 张玮; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
4 | 2020-07-09 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 张玮; 出资额: ***万; 百分比: **%;姓名: 何长成; 出资额: ***万; 百分比: **%; [退出]姓名: 陈思亦; 出资额: **万; 百分比: *%; [退出]
|
姓名: 周利利; 出资额: ***万; 百分比: **%; [新增]姓名: 张玮; 出资额: ***万; 百分比: **%;
|
5 | 2019-10-30 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 张玮; 出资额: ***万; 百分比: **%;姓名: 郑齐欢; 出资额: ***万; 百分比: **%; [退出]
|
姓名: 张玮; 出资额: ***万; 百分比: **%;姓名: 何长成; 出资额: ***万; 百分比: **%; [新增]姓名: 陈思亦; 出资额: **万; 百分比: *%; [新增]
|
6 | 2019-10-30 | 经营范围变更 |
服务:制作、****行:专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧,国内广告的设计、制作、代理、****布(除网络广告****布),影视策划咨询,品牌策划,市场营销策划,文化艺术交流活动组织策划(除演出中介),承办会展,投资管理(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务),投资咨询(除证券、期货),计算机软件的技术开****、技术服务、技术咨询及成果转让。
|
服务:制作、****行:专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧,国内广告的设计、制作、代理、****布(除网络广告****布),影视策划咨询,品牌策划,市场营销策划,市场推广,文化艺术交流活动组织策划(除演出中介),承办会展,投资管理(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务),投资咨询(除证券、期货),计算机软件的技术开****、技术服务、技术咨询及成果转让,经营演出经纪业务,舞台设备、服装的租赁,摄影摄像,体育赛事策划(除中介),户外活动策划,音乐培训,乐器培训,教育信息咨询(除出国留学中介),成年人的非证书劳动职业技能培训(涉及前置审批的项目除外),乐器维修,企业形象策划,婚庆礼仪服务,室内外装饰工程,环境艺术工程的设计、施工及咨询;批****、零售:乐器,装饰材料,工艺美术品,办公用品,教学设备,工业自动化设备。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
7 | 2018-02-06 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 悦歆(杭州)生物科技有限公司; 出资额: **万; 百分比: **% [退出]姓名: 王露娜; 出资额: **万; 百分比: **% [退出]姓名: 蒋兰; 出资额: **万; 百分比: **% [退出]姓名: 张玮; 出资额: ***万; 百分比: **%
|
姓名: 郑齐欢; 出资额: ***万; 百分比: **% [新增]姓名: 张玮; 出资额: ***万; 百分比: **%
|
8 | 2018-02-06 | 高级管理人员备案 |
姓名: 张玮; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 蒋兰; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [退出]
|
姓名: 张玮; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理姓名: 郑齐欢; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]
|
9 | 2018-02-06 | 出资日期备案 |
企业名称: 悦歆(杭州)生物科技有限公司; 出资日期: 2036-10-09姓名: 张玮; 出资日期: 2036-10-09姓名: 王露娜; 出资日期: 2036-10-09姓名: 蒋兰; 出资日期: 2036-10-09
|
姓名: 张玮; 出资日期: 2036-10-09姓名: 郑齐欢; 出资日期: 2036-10-09
|
10 | 2018-02-06 | 法定代表人变更 |
蒋兰
|
张玮
|