序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 浙江火炬星火科技****展有限公司 | 50% | 500.0万人民币 |
2 | 杭州火聚投资合伙企业(有限合伙) | 30% | 300.0万人民币 |
3 | 杭州炬芯科技合伙企业(有限合伙) | 20% | 200.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杨更生
|
|
2 |
梁丽君
|
|
3 |
王征
|
|
4 |
王东
|
|
5 |
杨辰
|
|
6 |
游静
|
|
7 |
何流柱
|
|
8 |
姚彬
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-01-26 | 高级管理人员备案 |
姓名: 何流柱; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 姚彬; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 戴洪湖; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 杨更生; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理;姓名: 杨辰; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 梁丽君; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席;姓名: 王东; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 王征; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
姓名: 何流柱; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 姚彬; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 杨更生; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理;姓名: 杨辰; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 梁丽君; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 游静; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席; [新增]姓名: 王东; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 王征; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
2 | 2020-05-11 | 出资日期备案 |
企业名称: 杭州火聚投资合伙企业(有限合伙); 出资日期: 2018-09-30;企业名称: 杭州炬芯科技合伙企业(有限合伙); 出资日期: 2018-09-30;企业名称: 浙江火炬星火科技****展有限公司; 出资日期: 2018-09-30;
|
企业名称: 杭州火聚投资合伙企业(有限合伙); 出资日期: 2018-09-30;企业名称: 杭州炬芯科技合伙企业(有限合伙); 出资日期: 2018-09-30;企业名称: 浙江火炬星火科技****展有限公司; 出资日期: 2018-09-30;
|
3 | 2020-05-11 | 章程备案 |
|
|
4 | 2020-05-11 | 高级管理人员备案 |
姓名: 何流柱; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 姚彬; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 戴洪湖; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 杜旭虹; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长; [退出]姓名: 杜旭虹; 证件号码: ******************; 职位: 总经理; [退出]姓名: 杨更生; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 梁丽君; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席;姓名: 王东; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 王征; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
姓名: 何流柱; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 姚彬; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 戴洪湖; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 杨更生; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理;姓名: 杨辰; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 梁丽君; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席;姓名: 王东; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 王征; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
5 | 2020-03-09 | 章程备案 |
|
|
6 | 2020-03-09 | 住所变更 |
杭州市西湖区文二路***号高新大厦**层
|
浙江省杭州市西湖区古翠路**号浙江科技产业大厦**层****室
|
7 | 2018-09-11 | 企业类型变更 |
有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
|
其他有限责任公司
|
8 | 2018-09-11 | 高级管理人员备案 |
姓名: 杨更生; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理姓名: 郭益根; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]
|
姓名: 何流柱; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]姓名: 姚彬; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]姓名: 戴洪湖; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]姓名: 杜旭虹; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长 [新增]姓名: 杜旭虹; 证件号码: ******************; 职位: 总经理 [新增]姓名: 杨更生; 证件号码: ******************; 职位: 董事长姓名: 梁丽君; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席 [新增]姓名: 王东; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]姓名: 王征; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]
|
9 | 2018-09-11 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 浙江火炬星火科技****展有限公司; 出资额: **万; 百分比: ***%
|
企业名称: 浙江火炬星火科技****展有限公司; 出资额: ***万; 百分比: **%企业名称: 杭州火聚投资合伙企业(有限合伙); 出资额: ***万; 百分比: **% [新增]企业名称: 杭州炬芯科技合伙企业(有限合伙); 出资额: ***万; 百分比: **% [新增]
|
10 | 2018-09-11 | 注册资本(金)变更 |
**
|
****
|