序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
郑科军
|
|
2 |
凌至诚
|
|
3 |
姜良友
|
|
4 |
王连高
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-04-17 | 清算组成员备案 |
|
清算组成员: 郑科军、吴顺平、淳安县国有资产管理委员会办公室;清算组负责人: 郑科军;地址: 淳安县千岛湖镇新安北路**号;联系方式: ****-********
|
2 | 2012-06-13 | 住所变更 |
|
住所: 淳安县千岛湖镇新安北路**号 法定代表人(负责人): 郑科军 一般经营项目: 城镇基础设施的投资、建设、管理(法律、行政法规禁止经营的项目不得经营,法律、行政法规许可经营的凭许可证经营)实业投资* 注册号: ************* 电话:
|
3 | 2007-06-20 | 注册资本(金)变更 |
|
注册资本: 10000万人民币;实收资本: 10000万人民币;股东: 淳安县国有资产管理委员会办公室, 5000万;淳安县国有资产管理委员会办公室, 5000万;
|
4 | 2007-04-25 | 法定代表人变更 |
|
法定代表人(负责人): 凌至诚;实收资本: ****万人民币;经营范围: 城镇基础设施的投资、建设、管理(法律、行政法规禁止经营的项目不得经营,法律、行政法规许可经营的凭许可证经营);实业投资;房地产开****、经营*;组织机构: 姜良友 职务: 董事;凌至诚 职务: 董事长;王连高 职务: 董事;郑科军 职务: 总经理;
|