序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张英 | 79% | 474.0万人民币 |
2 | 陈茜蕾 | 21% | 126.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张英
|
|
2 |
陈茜蕾
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-05-15 | 章程修正案备案 |
|
|
2 | 2020-05-15 | 住所变更 |
|
|
3 | 2019-10-11 | 企业联络人员、财务人员 |
|
|
4 | 2019-10-11 | 高级管理人员备案 |
|
|
5 | 2019-10-11 | 投资人(股权)备案 |
|
|
6 | 2019-10-11 | 经营范围变更 |
|
|
7 | 2019-10-11 | 法定代表人变更 |
|
|
8 | 2018-07-19 | 投资人(股权)备案 |
|
|
9 | 2018-07-19 | 经营范围变更 |
|
|
10 | 2016-12-01 | 换****统一社会信用代码执照 |
|
|