序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 邵春荣 | 54.36893% | 5600.0万人民币 |
2 | 徐慧娟 | 26.21359% | 2700.0万人民币 |
3 | 杭州韵创企业管理合伙企业(有限合伙) | 19.41748% | 2000.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
邵春荣
|
|
2 |
翁贞洁
|
|
3 |
葛映川
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-07-16 | 名称变更 |
杭州花之韵农业投资有限公司
|
浙江花之韵集团有限公司
|
2 | 2021-07-15 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 邵春荣; 出资额: ****万; 百分比: **.****%;姓名: 徐慧娟; 出资额: ****万; 百分比: **.****%;姓名: 张晓锋; 出资额: ***万; 百分比: *.****%; [退出]姓名: 翁贞洁; 出资额: ***万; 百分比: *.****%; [退出]姓名: 葛映川; 出资额: ***万; 百分比: *.****%; [退出]
|
姓名: 邵春荣; 出资额: ****万; 百分比: **.****%;姓名: 徐慧娟; 出资额: ****万; 百分比: **.****%;企业名称: 杭州韵创企业管理合伙企业(有限合伙); 出资额: ****万; 百分比: **.****%; [新增]
|
3 | 2021-07-15 | 注册资本(金)变更 |
****
|
*****
|
4 | 2021-07-15 | 经营范围变更 |
农业项目投资、农业开****;农业技术的研****及信息咨询服务;园林绿化工程设计、施工及养护;旅游项目的投资、开****、建设、经营;市场开****、经营、管理;树木、果蔬的种植、销售。
|
一般项目:企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);工程管理服务;咨询策划服务;树木种植经营;花卉种植;水果种植;蔬菜种植;园艺产品种植;城市绿化管理;园林绿化工程施工;农业园艺服务;旅游开****项目策划咨询;农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开****经营;休闲观光活动;农业机械销售;农作物病虫害防治服务;农业专业及辅助性活动;农作物栽培服务;园区管理服务;会议及展览服务;广告设计、代理;平面设计;婚庆礼仪服务;国内贸易代理;农业项目投资、农业开****(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|
5 | 2021-06-29 | 注册资本(金)变更 |
****
|
****
|
6 | 2021-06-29 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 徐慧娟; 出资额: ****万; 百分比: **%;姓名: 邵春荣; 出资额: ****万; 百分比: **%;姓名: 张晓锋; 出资额: ***万; 百分比: *%;姓名: 翁贞洁; 出资额: ***万; 百分比: *%;姓名: 葛映川; 出资额: ***万; 百分比: *%;
|
姓名: 邵春荣; 出资额: ****万; 百分比: **.****%;姓名: 徐慧娟; 出资额: ****万; 百分比: **.****%;姓名: 张晓锋; 出资额: ***万; 百分比: *.****%;姓名: 翁贞洁; 出资额: ***万; 百分比: *.****%;姓名: 葛映川; 出资额: ***万; 百分比: *.****%;
|
7 | 2018-12-10 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 徐慧娟; 出资额: ****万; 百分比: **%姓名: 张晓锋; 出资额: ***万; 百分比: *.****%姓名: 翁贞洁; 出资额: ***万; 百分比: *.****%姓名: 葛映川; 出资额: ***万; 百分比: *.****%
|
姓名: 徐慧娟; 出资额: ****万; 百分比: **%姓名: 邵春荣; 出资额: ****万; 百分比: **% [新增]姓名: 张晓锋; 出资额: ***万; 百分比: *%姓名: 翁贞洁; 出资额: ***万; 百分比: *%姓名: 葛映川; 出资额: ***万; 百分比: *%
|
8 | 2018-12-10 | 高级管理人员备案 |
姓名: 徐慧娟; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事 [退出]姓名: 翁贞洁; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 葛映川; 证件号码: ******************; 职位: 经理
|
姓名: 翁贞洁; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 葛映川; 证件号码: ******************; 职位: 经理姓名: 邵春荣; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事 [新增]
|
9 | 2018-12-10 | 注册资本(金)变更 |
****
|
****
|
10 | 2018-12-10 | 法定代表人变更 |
徐慧娟
|
邵春荣
|