序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 苏州远毅智源股权投资合伙企业(有限合伙) | 5.68641% | 1140.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘小斌
|
|
2 |
宋依然
|
|
3 |
许良
|
|
4 |
周鑫
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-13 | 注册资本(金)变更 |
*****
|
*****.**
|
2 | 2022-06-13 | 多证合一备案 |
|
单位办理住房公积金缴存登记,食品经营(仅销售预包装食品)备案
|
3 | 2022-06-13 | 经营范围变更 |
医疗机构受托管理、医疗护理服务(含下属分支机构);计算机软件及网络技术开****;养老服务(经营性养老机构)、企业管理、成年人的非证书劳动职业技能培训、非医疗健康咨询服务;销售:医疗器械(限一类、二类)、消毒用品、卫生用品、日用百货、化妆品、电子设备、老年用品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
一般项目:保健食品(预包装)销售;养老服务;企业管理;健康咨询服务(不含诊疗服务);第二类医疗器械销售;第一类医疗器械销售;技术服务、技术开****、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;日用百货销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;个人卫生用品销售;计算器设备销售;电子产品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:医疗服务;食品销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
|
4 | 2022-06-13 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 华立医药集团有限公司; 出资额: ****.*万; 百分比: **.****%;企业名称: 浙江华立投资管理有限公司; 出资额: ****.*万; 百分比: **.****%;企业名称: 苏州远毅智源股权投资合伙企业(有限合伙); 出资额: ****万; 百分比: **.****%;
|
企业名称: 华立医药集团有限公司; 出资额: *****.**万; 百分比: **.****%;企业名称: 浙江华立投资管理有限公司; 出资额: ****.*万; 百分比: **.****%;企业名称: 苏州远毅智源股权投资合伙企业(有限合伙); 出资额: ****万; 百分比: *.****%;
|
5 | 2022-06-13 | 章程备案 |
|
|
6 | 2021-11-04 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 浙江华立投资管理有限公司; 出资额: ****.*万; 百分比: **.****%;企业名称: 杭州融辉投资合伙企业(有限合伙); 出资额: ****.*万; 百分比: **.****%; [退出]企业名称: 华立医药集团有限公司; 出资额: ****.*万; 百分比: **.****%;企业名称: 苏州远毅智源股权投资合伙企业(有限合伙); 出资额: ****万; 百分比: **.****%;
|
企业名称: 华立医药集团有限公司; 出资额: ****.*万; 百分比: **.****%;企业名称: 浙江华立投资管理有限公司; 出资额: ****.*万; 百分比: **.****%;企业名称: 苏州远毅智源股权投资合伙企业(有限合伙); 出资额: ****万; 百分比: **.****%;
|
7 | 2020-12-24 | 高级管理人员备案 |
姓名: 刘小斌; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理;姓名: 史文芳; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 周鑫; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 宋依然; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 汪思洋; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 许良; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
姓名: 刘小斌; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理;姓名: 周鑫; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 宋依然; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 许良; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
8 | 2020-12-24 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:王娜;原联络员固定电话:****-********;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:*********@qq.com;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:赵刚业;原财务负责人固定电话:********;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:gangye.*****;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:方玲萍;现联络员固定电话:****-********;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:*********@qq.com;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:赵刚业;现财务负责人固定电话:********;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:gangye.*****;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
9 | 2020-06-24 | 法定代表人变更 |
何勤
|
刘小斌
|
10 | 2020-06-24 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 浙江华立投资管理有限公司; 出资额: ****.*万; 百分比: **.****%;企业名称: 杭州融辉投资合伙企业(有限合伙); 出资额: ****.*万; 百分比: **.****%;企业名称: 华立医药集团有限公司; 出资额: ****.*万; 百分比: **.****%;企业名称: 苏州远毅智源股权投资合伙企业(有限合伙); 出资额: ****万; 百分比: **.****%;
|
企业名称: 浙江华立投资管理有限公司; 出资额: ****.*万; 百分比: **.****%;企业名称: 杭州融辉投资合伙企业(有限合伙); 出资额: ****.*万; 百分比: **.****%;企业名称: 华立医药集团有限公司; 出资额: ****.*万; 百分比: **.****%;企业名称: 苏州远毅智源股权投资合伙企业(有限合伙); 出资额: ****万; 百分比: **.****%;
|