序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 万军 | 16.5% | 49.5万人民币 |
2 | 张雪铭 | 7.5% | 22.5万人民币 |
3 | 严和钦 | 7% | 21万人民币 |
4 | 王大春 | 4.5% | 13.5万人民币 |
5 | 俞少林 | 4% | 12万人民币 |
6 | 路永林 | 4% | 12万人民币 |
7 | 何德员 | 3% | 9万人民币 |
8 | 张涛 | 1.5% | 4.5万人民币 |
9 | 刘爱国 | 1.5% | 4.5万人民币 |
10 | 赵志明 | 1.5% | 4.5万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
万军
|
|
2 |
严和钦
|
|
3 |
朱颖
|
|
4 |
王松尧
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-08-08 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 何德员; 出资额: *.*万; 百分比: *.*%姓名: 刘爱国; 出资额: *.*万; 百分比: *.*%姓名: 包晓跃; 出资额: *.*万; 百分比: *.*%姓名: 张涛; 出资额: *.*万; 百分比: *.*%姓名: 徐立民; 出资额: *.*万; 百分比: *.*%姓名: 方全利; 出资额: *.*万; 百分比: *.*%姓名: 汪强; 出资额: *.*万; 百分比: *.*%姓名: 沈宇; 出资额: *.*万; 百分比: *.*% [退出]姓名: 舒沈阳; 出资额: *.*万; 百分比: *.*%姓名: 裘江; 出资额: *.*万; 百分比: *.*%姓名: 赵志明; 出资额: *.*万; 百分比: *.*%姓名: 俞少林; 出资额: **万; 百分比: *%姓名: 路永林; 出资额: **万; 百分比: *%姓名: 王大春; 出资额: **.*万; 百分比: *.*%姓名: 严和钦; 出资额: **万; 百分比: *%姓名: 张雪铭; 出资额: **.*万; 百分比: *.*%姓名: 万军; 出资额: **.*万; 百分比: **.*%企业名称: 中化蓝天集团有限公司; 出资额: ***万; 百分比: **%
|
姓名: 刘爱国; 出资额: *.*万; 百分比: *.*%姓名: 包晓跃; 出资额: *.*万; 百分比: *.*%姓名: 张涛; 出资额: *.*万; 百分比: *.*%姓名: 徐立民; 出资额: *.*万; 百分比: *.*%姓名: 方全利; 出资额: *.*万; 百分比: *.*%姓名: 汪强; 出资额: *.*万; 百分比: *.*%姓名: 舒沈阳; 出资额: *.*万; 百分比: *.*%姓名: 裘江; 出资额: *.*万; 百分比: *.*%姓名: 赵志明; 出资额: *.*万; 百分比: *.*%姓名: 何德员; 出资额: *万; 百分比: *%姓名: 俞少林; 出资额: **万; 百分比: *%姓名: 路永林; 出资额: **万; 百分比: *%姓名: 王大春; 出资额: **.*万; 百分比: *.*%姓名: 严和钦; 出资额: **万; 百分比: *%姓名: 张雪铭; 出资额: **.*万; 百分比: *.*%姓名: 万军; 出资额: **.*万; 百分比: **.*%企业名称: 中化蓝天集团有限公司; 出资额: ***万; 百分比: **%
|
2 | 2018-01-16 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 何德员; 出资额: *.*万; 百分比: *.*%姓名: 刘爱国; 出资额: *.*万; 百分比: *.*%姓名: 包晓跃; 出资额: *.*万; 百分比: *.*%姓名: 张涛; 出资额: *.*万; 百分比: *.*%姓名: 徐立民; 出资额: *.*万; 百分比: *.*%姓名: 方全利; 出资额: *.*万; 百分比: *.*%姓名: 汪强; 出资额: *.*万; 百分比: *.*%姓名: 沈宇; 出资额: *.*万; 百分比: *.*%姓名: 舒沈阳; 出资额: *.*万; 百分比: *.*%姓名: 裘江; 出资额: *.*万; 百分比: *.*%姓名: 赵志明; 出资额: *.*万; 百分比: *.*%姓名: 严和钦; 出资额: **万; 百分比: *%姓名: 俞少林; 出资额: **万; 百分比: *%姓名: 华永康; 出资额: **万; 百分比: *% [退出]姓名: 宋陶伍; 出资额: **万; 百分比: *% [退出]姓名: 张雪铭; 出资额: **万; 百分比: *%姓名: 路永林; 出资额: **万; 百分比: *%姓名: 王大春; 出资额: **.*万; 百分比: *.*%姓名: 胡加林; 出资额: **.*万; 百分比: *.*% [退出]姓名: 万军; 出资额: **.*万; 百分比: *.*%企业名称: 中化蓝天集团有限公司; 出资额: ***万; 百分比: **%
|
姓名: 何德员; 出资额: *.*万; 百分比: *.*%姓名: 刘爱国; 出资额: *.*万; 百分比: *.*%姓名: 包晓跃; 出资额: *.*万; 百分比: *.*%姓名: 张涛; 出资额: *.*万; 百分比: *.*%姓名: 徐立民; 出资额: *.*万; 百分比: *.*%姓名: 方全利; 出资额: *.*万; 百分比: *.*%姓名: 汪强; 出资额: *.*万; 百分比: *.*%姓名: 沈宇; 出资额: *.*万; 百分比: *.*%姓名: 舒沈阳; 出资额: *.*万; 百分比: *.*%姓名: 裘江; 出资额: *.*万; 百分比: *.*%姓名: 赵志明; 出资额: *.*万; 百分比: *.*%姓名: 俞少林; 出资额: **万; 百分比: *%姓名: 路永林; 出资额: **万; 百分比: *%姓名: 王大春; 出资额: **.*万; 百分比: *.*%姓名: 严和钦; 出资额: **万; 百分比: *%姓名: 张雪铭; 出资额: **.*万; 百分比: *.*%姓名: 万军; 出资额: **.*万; 百分比: **.*%企业名称: 中化蓝天集团有限公司; 出资额: ***万; 百分比: **%
|
3 | 2016-08-01 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********47910R
|
4 | 2016-08-01 | 高级管理人员备案 |
姓名: 盛跃星; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]姓名: 万军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 王大春; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]姓名: 王松尧; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 严和钦; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事兼总经理
|
姓名: 万军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 王松尧; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 王松尧; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 严和钦; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事兼总经理姓名: 朱颖; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]
|
5 | 2016-08-01 | 组织机构变更 |
姓名: 盛跃星; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]姓名: 万军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 王大春; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]姓名: 王松尧; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 严和钦; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事兼总经理
|
姓名: 万军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 王松尧; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 王松尧; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 严和钦; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事兼总经理姓名: 朱颖; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]
|
6 | 2015-09-09 | 高级管理人员备案 |
姓名: 盛跃星; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 万军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 王大春; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 王松尧; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 严和钦; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事兼总经理
|
姓名: 盛跃星; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 万军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 王大春; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 王松尧; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 严和钦; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事兼总经理
|
7 | 2015-09-09 | 组织机构变更 |
姓名: 盛跃星; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 万军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 王大春; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 王松尧; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 严和钦; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事兼总经理
|
姓名: 盛跃星; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 万军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 王大春; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 王松尧; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 严和钦; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事兼总经理
|
8 | 2015-09-09 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
盛跃星
|
万军
|
9 | 2015-05-05 | 高级管理人员备案 |
盛跃星,万军,胡加林,王松尧,华永康 [退出]
|
盛跃星,万军,严和钦,王松尧,王大春 [新增]
|
10 | 2014-07-03 | 注册资本(金)变更 |
***
|
***
|