序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 余文卫 | 53% | 530万人民币 |
2 | 浙江春风集团有限公司 | 35% | 350万人民币 |
3 | 浙江新大集团有限公司 | 8% | 80万人民币 |
4 | 孙正羽 | 1% | 10万人民币 |
5 | 方华 | 1% | 10万人民币 |
6 | 申艺军 | 1% | 10万人民币 |
7 | 陈建平 | 1% | 10万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
余文卫
|
|
2 |
朱中兴
|
|
3 |
申艺军
|
|
4 |
方华
|
|
5 |
徐晖
|
|
6 |
孙正羽
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
浙江春风针织有限公司文新路店
|
余文卫 | 2011-05-25 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-12-18 | 注册资本(金)变更 |
4000
|
1000( - 75% )
|
2 | 2020-12-18 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 余文卫; 出资额: ****万; 百分比: **%;企业名称: 浙江春风集团有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **%;企业名称: 浙江新大集团有限公司; 出资额: ***万; 百分比: *%;姓名: 孙正羽; 出资额: **万; 百分比: *%;姓名: 方华; 出资额: **万; 百分比: *%;姓名: 申艺军; 出资额: **万; 百分比: *%;姓名: 陈建平; 出资额: **万; 百分比: *%;
|
姓名: 余文卫; 出资额: ***万; 百分比: **%;企业名称: 浙江春风集团有限公司; 出资额: ***万; 百分比: **%;企业名称: 浙江新大集团有限公司; 出资额: **万; 百分比: *%;姓名: 孙正羽; 出资额: **万; 百分比: *%;姓名: 方华; 出资额: **万; 百分比: *%;姓名: 申艺军; 出资额: **万; 百分比: *%;姓名: 陈建平; 出资额: **万; 百分比: *%;
|
3 | 2020-12-18 | 注册资本(金)变更 |
****
|
****
|
4 | 2020-08-12 | 高级管理人员备案 |
姓名: 余文卫; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 姜益民; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 方华; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 朱中兴; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 申艺军; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 邹梅; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]
|
姓名: 余文卫; 证件号码: ***************; 职位: 董事长兼总经理;姓名: 孙正羽; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 徐晖; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 方华; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 朱中兴; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 申艺军; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
5 | 2015-11-24 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********33798
组织机构代码证:无
|
统一社会信用代码:9********948717
|
6 | 2015-11-24 | 营业期限(有效期限、驻在期限)变更 |
营业期限: 2001-12-13 至 2015-12-31
|
营业期限: 2001-12-13 至 2025-12-12
|
7 | 2012-07-10 | 高级管理人员备案 |
姓名: 姜益民; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 罗敏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事 [退出]姓名: 屠少俊; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]姓名: 余文卫; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 副董事长姓名: 余文卫; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 赵子文; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]姓名: 朱中兴; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
|
姓名: 方华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]姓名: 姜益民; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 申艺军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事 [新增]姓名: 余文卫; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 朱中兴; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 邹梅; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]
|
8 | 2012-07-10 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 陈建平; 出资额: **; 百分比: *%姓名: 方华; 出资额: **; 百分比: *%姓名: 罗敏; 出资额: **; 百分比: *% [退出]姓名: 申艺军; 出资额: **; 百分比: *%姓名: 孙正羽; 出资额: **; 百分比: *%姓名: 赵子文; 出资额: ***; 百分比: *% [退出]姓名: 屠少俊; 出资额: ***; 百分比: *% [退出]企业名称: 浙江春风集团有限公司; 出资额: ****; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人姓名: 余文卫; 出资额: ****; 百分比: **%
|
姓名: 陈建平; 出资额: **; 百分比: *%姓名: 方华; 出资额: **; 百分比: *%姓名: 申艺军; 出资额: **; 百分比: *%姓名: 孙正羽; 出资额: **; 百分比: *%企业名称: 浙江新大集团有限公司; 出资额: ***; 百分比: *%; 法人性质: 企业法人 [新增]企业名称: 浙江春风集团有限公司; 出资额: ****; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人姓名: 余文卫; 出资额: ****; 百分比: **%
|
9 | 2012-07-10 | 组织机构变更 |
姓名: 姜益民; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 罗敏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事 [退出]姓名: 屠少俊; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]姓名: 余文卫; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 副董事长姓名: 余文卫; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 赵子文; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]姓名: 朱中兴; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
|
姓名: 方华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]姓名: 姜益民; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 申艺军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事 [新增]姓名: 余文卫; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 朱中兴; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 邹梅; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]
|
10 | 2012-06-19 | 分公司变更备案 |
/
|
浙江春风针织有限公司文新路店
|